EP0731533 - Elektrische Anschlussdose [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.11.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 25.08.2004 [2004/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City Mie Pref. 513 / JP | [N/P] |
Frühere [1996/37] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-City, Mie Pref. 513 / JP | Erfinder | 01 /
Naitou, Tsutomu, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City, Mie Pref. / JP | 02 /
Hayakawa, Tatsuya, c/o Sumitomo Wiring Syst., Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City, Mie Pref. / JP | [2001/34] |
Frühere [1996/37] | 01 /
Taitou, Tsutomu, c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City, Mie Pref. / JP | ||
02 /
Hayakawa, Tatsuya, c/o Sumitomo Wiring Syst., Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City, Mie Pref. / JP | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | [N/P] |
Frühere [1996/37] | TER MEER - MÜLLER - STEINMEISTER & PARTNER Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96103587.0 | 07.03.1996 | [1996/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950051528 | 10.03.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5152895 | [1996/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0731533 | Datum: | 11.09.1996 | Sprache: | EN | [1996/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0731533 | Datum: | 22.10.1997 | [1997/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0731533 | Datum: | 16.01.2002 | Sprache: | EN | [2002/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.1997 | Klassifikation | IPC: | H01R13/627, H01R13/506, H01R13/73, B60R16/02 | [1997/42] | CPC: |
H01R13/73 (EP,US);
H01R13/6271 (EP,US);
H01R31/02 (EP,US);
Y10S439/949 (EP,US)
|
Frühere IPC [1996/37] | H01R13/627, H01R13/506, H01R13/73 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrische Anschlussdose | [1996/37] | Englisch: | Electrical connection box | [1996/37] | Französisch: | Boîte de raccordement électrique | [1996/37] | Prüfungsverfahren | 07.03.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1996/37] | 25.04.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.04.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.07.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 16.01.2002 | GB | 16.04.2002 | DE | 17.04.2002 | [2004/35] |
Frühere [2003/30] | GB | 16.04.2002 | |
DE | 17.04.2002 | ||
Frühere [2003/17] | GB | 16.04.2002 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US4371743 (DECKER EARL L) [X] 1 * column 2, line 3 - column 4, line 49 * [A] 2-5; | [XA]DE9104428U (GROTE & HARTMANN GMBH & CO KG) [X] 1 * page 3, line 9 - page 8, line 11 * [A] 2-6; | [XA]US5195900 (KUMAGAI FUMIO [US], et al) [X] 1 * column 3, line 22 - column 8, line 55 * [A] 2-6; | [A]GB1210035 (MOLEX PRODUCTS CO [US]) [A] 1-6 * page 2, line 14 - page 3, line 114 * |