EP0736343 - Blechspanneinrichtung, insbesondere für die Reparatur von Fahrzeugkarosserien oder dergleichen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.03.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.03.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.05.2000 [2000/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Giovignani, Francesco Via Cossut 21 57100 Livorno / IT | [1996/41] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1996/41] | Vertreter | Karaghiosoff, Giorgio Alessandro c/o Praxi Intellectual Property S.p.A. - Savona Via F. Baracca 1R, 4° piano "Il Gabbiano" 17100 Savona / IT | [N/P] |
Frühere [1996/41] | Karaghiosoff, Giorgio Alessandro, Dipl.-Phys. Via Pecorile 27/B 17015 Celle Ligure (Savona) / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96105327.9 | 03.04.1996 | [1996/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1995LI00003U | 06.04.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT LI950003 U | [1996/41] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0736343 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | EN | [1996/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0736343 | Datum: | 16.10.1996 | [1996/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.1996 | Klassifikation | IPC: | B21D1/14 | [1996/41] | CPC: |
B21D1/145 (EP);
B25B5/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1996/41] | Erstreckungsstaaten | SI | 04.04.1996 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Blechspanneinrichtung, insbesondere für die Reparatur von Fahrzeugkarosserien oder dergleichen | [1996/41] | Englisch: | Sheet tightening device, particularly for repairing car bodies, or the like | [1996/41] | Französisch: | Dispositif de serrage de tôle en particulier pour réparer des carrosseries de véhicules automobiles ou analogue | [1996/41] | Prüfungsverfahren | 21.04.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/44] | 03.11.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/18] | 02.12.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2000/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 26.06.1997 | M01   Gebühr entrichtet am   31.07.1997 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1999 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0088854 (CELETTE SA) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]FR2314023 (WILMONDA) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]US3986746 (CHARTIER GUY NORMAN) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]US3355777 (MOJELSKI) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]FR2362296 (NIKE HYDRAULIK AB) [X] 1-7 * the whole document *; | [A]US3955249 (SHIOZAKI HIROMITSU); | [A]US4037456 (JARMAN DAVIS R); | [A]EP0537038 (BLACKHAWK) |