Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | DK | | ES | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | NL | | PT | | SE | | Prüfungsverfahren | 02.12.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2000/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 26.06.1997 | M01  
Gebühr entrichtet am  
31.07.1997 | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1999 | 04   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 09.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 16.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 29.10.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19970421 | | Datum des Ereignisses: | 03.05.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19991103 | | Datum des Ereignisses: | 09.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | SI PAYMENT 960404 | | Datum des Ereignisses: | 09.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUESTED EXTENSION STATES OF THE EUROPEAN PATENT HAVE CHANGED | Free Format Text: | SI PAYMENT 960404 | | Datum des Ereignisses: | 16.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | SI PAYMENT 960404 | | Datum des Ereignisses: | 30.08.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 23.08.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 17.03.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |