EP0736360 - Auslösevorrichtung für eine Nagelmachine für Kästen und damit ausgerüstete Nagelmaschine für Kästen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.03.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.03.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.04.2000 [2000/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAX CO., LTD. 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1996/41] | Für alle benannten Staaten MAX CO., LTD. 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Osuka, Satoshi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 02 /
Ishikawa, Noboru c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 03 /
Adachi, Michiaki c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 04 /
Hamano, Terufumi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 05 /
Kimura, Youichi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | 06 /
Hanagasaki, Hiroshi c/o Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku, Tokyo / JP | [1996/41] | Vertreter | Turi, Michael, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/41] | Turi, Michael, Dipl.-Phys., et al Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96105493.9 | 04.04.1996 | [1996/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950080614 | 05.04.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8061495 | [1996/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0736360 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | EN | [1996/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0736360 | Datum: | 02.01.1997 | [1997/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.11.1996 | Klassifikation | IPC: | B25C1/04, B25C1/00 | [1997/01] | CPC: |
B25C1/008 (EP,US)
|
Frühere IPC [1996/41] | B25C1/04 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Auslösevorrichtung für eine Nagelmachine für Kästen und damit ausgerüstete Nagelmaschine für Kästen | [1996/41] | Englisch: | Trigger device for box nailing machine and box nailing machine having the same | [1996/41] | Französisch: | Dispositif de déclenchement pour une machine à clouer des boîtes et machine à clouer des boîtes équipée avec ce dispositif | [1996/41] | Prüfungsverfahren | 09.01.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/11] | 02.11.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/17] | 02.12.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2000/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1999 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US4679719 (KRAMER FRANCIS J [US]) [X] 1,3 * column 12, lines 29-33 * [A] 2,4; | [A]US4405071 (AUSTIN RONALD [US]) [A] 2,4 * column A; figures 1-7 * |