Benannte Vertragsstaaten | CH | | DE | | DK | | FI | | LI | | SE | | Prüfungsverfahren | 12.06.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet
[2003/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 06.11.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | CH DE DK FI LI SE | | Datum des Ereignisses: | 22.01.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19961125 | | Datum des Ereignisses: | 05.09.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20010719 | | Datum des Ereignisses: | 17.01.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | ADAM, NORBERT | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | STEGHAUS, MICHAEL | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHUPP, HORST | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | HAUENSTEIN, GUENTHER | | Datum des Ereignisses: | 07.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | LANDIS+GYR GMBH | | Datum des Ereignisses: | 06.11.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | LT PAYMENT 960413 | | Datum des Ereignisses: | 06.11.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUESTED EXTENSION STATES OF THE EUROPEAN PATENT HAVE CHANGED | Free Format Text: | LT PAYMENT 960413 | | Datum des Ereignisses: | 26.11.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20030503 | | Datum des Ereignisses: | 13.12.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 20.09.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 10.10.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |