EP0741283 - Ultraschall-Messwertgeber zur Bestimmung der Durchflussmenge einer strömenden Flüssigkeit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.11.2003 [2003/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Landis+Gyr GmbH Humboldstrasse 59 90495 Nürnberg / DE | [2003/19] |
Frühere [2001/03] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [1996/45] | Für alle benannten Staaten Landis & Gyr Technology Innovation AG 6301 Zug / CH | Erfinder | 01 /
Adam, Norbert Julius-Leber-Strasse 6 63450 Hanau / DE | 02 /
Steghaus, Michael Bonamesermittelgasse 2a 60437 Frankfurt / DE | 03 /
Schupp, Horst Bessunger Strasse 42 64347 Griesheim / DE | 04 /
Hauenstein, Günther Luisantring 92 63477 Maintal / DE | [2003/18] |
Frühere [1996/45] | 01 /
Adam, Norbert Julius-Leber-Strasse 6 63450 Hanau / DE | ||
02 /
Stegheus, Michael Offenbacher Landstrasse 497A 60599 Frankfurt / DE | |||
03 /
Schupp, Horst Bessunger Strasse 42 64347 Griesheim / DE | |||
04 /
Hauenstein, Günther Luisantring 92 63477 Maintal / DE | Vertreter | OK pat AG Industriestrasse 47 6300 Zug / CH | [N/P] |
Frühere [2002/51] | OK pat AG Chamerstrasse 50 6300 Zug / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96105823.7 | 13.04.1996 | [1996/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19950810286 | 03.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 95810286 | [1996/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0741283 | Datum: | 06.11.1996 | Sprache: | DE | [1996/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.07.1996 | Klassifikation | IPC: | G01F1/66 | [1996/45] | CPC: |
G01F1/662 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, DK, FI, LI, SE [1996/45] | Erstreckungsstaaten | LT | 13.04.1996 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Ultraschall-Messwertgeber zur Bestimmung der Durchflussmenge einer strömenden Flüssigkeit | [1996/45] | Englisch: | Ultrasonic sensor to determine flow rate of a flowing liquid | [1996/45] | Französisch: | Capteur à ultrason pour la détermination du débit d'un liquide en écoulement | [1996/45] | Prüfungsverfahren | 25.11.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/04] | 19.07.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.01.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/48] | 12.06.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DYA]US4140012 (HENDRIKS HENRY L) [DY] 1,4 * column 2; figures 1,2 * [A] 5; | [Y]DE3239770 (DANFOSS AS) [Y] 1,4 * page 10 - page 11; figures 1-7 *; | [A]JPS6076620 ; | [A]EP0622614 (NUOVOPIGNONE INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.P.A.) [A] 5 * abstract * * column 7, line 44 - line 49; figures 2,3 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850904), vol. 009, no. 217, Database accession no. (P - 385)<1940> , & JP60076620 A 00000000 (NITSUSHIN SEIKOU KK) [A] 1,5 * abstract * |