EP0749942 - Anlage zur biologischen Aufbereitung von Abwasser [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 28.07.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2000 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 13.09.2000 [2000/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Diering, Bernd, Dr.-Ing. Weissdornweg 57 52223 Stolberg / DE | Für alle benannten Staaten Diering, Andreas, Dipl.-Ing. An der Weingass 21 51072 Aachen / DE | [1996/52] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1996/52] | Vertreter | König, Werner Patentanwälte König & Kollegen Kackertstrasse 10 52072 Aachen / DE | [N/P] |
Frühere [1996/52] | König, Werner, Dipl.-Ing. Habsburgerallee 23-25 52064 Aachen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96108070.2 | 21.05.1996 | [1996/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995208347U | 23.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29508347 U | [1996/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0749942 | Datum: | 27.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0749942 | Datum: | 13.05.1998 | [1998/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.1998 | Klassifikation | IPC: | C02F3/30, B01D21/02, B01D21/24, C02F3/12, C02F3/20 | [1998/17] | CPC: |
C02F3/1247 (EP);
B01D21/02 (EP);
B01D21/2433 (EP);
C02F3/208 (EP);
C02F3/301 (EP);
C02F3/302 (EP);
|
Frühere IPC [1996/52] | C02F3/30 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, GR, IT, PT [1996/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anlage zur biologischen Aufbereitung von Abwasser | [1996/52] | Englisch: | Installation for the biological treatment of waste water | [1996/52] | Französisch: | Appareil de traitement biologique des eaux résiduaires | [1996/52] | Prüfungsverfahren | 03.09.1996 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 01.10.1996 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 03.11.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1999/01] | 30.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.2000 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2000/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO9507861 (ANDERSEN KARSTEN KROGH [DK]) [X] 1-5 * page 7, line 29 - page 8, line 10; figures 1,2; claims 1,6 *; | [X]DE2136871 (BOEHNKE BOTHO) [X] 1,3,7,9 * page 6, line 13 - page 16, line 23; figures 1,2 *; | [X]DE3221556 (SALZGITTER MASCHINEN AG [DE]) [X] 1-4,9 * page 14, line 22 - page 18, line 4; figures 5-7; claims 1,10,11 *; | [A]DE2349218 (DEUTSCHE GERAETEBAU GMBH); | [A]US4290884 (MANDT MIKKEL G); | [A]US3809242 (BOSJE J) |