EP0752333 - Aktuatoranordnung und diese verwendende Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.05.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.05.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.07.2000 [2000/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Behr GmbH & Co. Mauserstrasse 3 70469 Stuttgart / DE | [1997/02] | Erfinder | 01 /
Drobner, Hans Jürgen Hinter der Kelter 5 71229 Leonberg / DE | [1997/02] | Vertreter | Wilhelm & Dauster Hospitalstrasse 8 70174 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1997/02] | Wilhelm & Dauster Patentanwälte European Patent Attorneys Hospitalstrasse 8 70174 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96109455.4 | 13.06.1996 | [1997/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995124068 | 01.07.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19524068 | [1997/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0752333 | Datum: | 08.01.1997 | Sprache: | DE | [1997/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0752333 | Datum: | 25.11.1998 | [1998/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.1998 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [1997/02] | CPC: |
B60H1/0065 (EP,US);
B60H1/00857 (EP,US);
Y10T137/6888 (EP,US);
Y10T137/87096 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1997/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aktuatoranordnung und diese verwendende Vorrichtung | [1997/02] | Englisch: | Actuator arrangement and device using the same | [1997/02] | Französisch: | Actionneur et dispositif l'utilisant | [1997/02] | Prüfungsverfahren | 08.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/10] | 06.01.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/27] | 07.02.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2000/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1999 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5181553 (DOI KOICHI [JP]) [X] 1-5 * column 6, line 61 - column 7, line 59; figures 1,2,4 *; | [XA]US4656926 (BAUER KARL-HEINZ [DE], et al) [X] 1 * figures 1,2 * [A] 3,5; | [A]US4880031 (FASOLINO GABRIEL V [US]) [A] * column 2, line 30 - column 6, line 57; figures 1-5,9 *; | [A]US4681153 (UCHIDA NORIAKI [JP]) [A] 1,2,5 * column 6, line 39 - column 7, line 62; figure 3 *; | [X]US5036816 (MANN ARNOLD [DE]) [X] 1-4 * column 3, line 54 - column 4, line 15; figure 1 * |