EP0753401 - Schichtkörper und Verfahren zu seiner Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.03.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 06.02.2008 [2008/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schlaaff, Louise, Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | Für alle benannten Staaten Schlaaff, Helmut P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | [1998/51] |
Frühere [1997/03] | Für alle benannten Staaten Schlaaff, Louise, Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | ||
Für alle benannten Staaten Schlaaff, Helmut, Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | Erfinder | 01 /
Schlaaff, Louise Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | 02 /
Schlaaff, Helmut P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | [1998/50] |
Frühere [1997/03] | 01 /
Schlaaff, Louise Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | ||
02 /
Schlaaff, Helmut Dr. P.O. Box 726 2600 Baguio City / PH | Vertreter | Motsch, Andreas Patentanwalt St-Anna-Platz 4 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/03] | Motsch, Andreas Patentanwälte Motsch & Antritter St-Anna-Platz 4 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96110093.0 | 21.06.1996 | [1997/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995210536U | 29.06.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 29510536 U | [1997/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0753401 | Datum: | 15.01.1997 | Sprache: | DE | [1997/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0753401 | Datum: | 06.05.1999 | Sprache: | DE | [1999/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.1996 | Klassifikation | IPC: | B32B1/10, B32B3/14, B32B27/36, A47B77/02 | [1997/03] | CPC: |
A47B77/06 (EP);
B29C39/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, IT, LU, NL [1997/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schichtkörper und Verfahren zu seiner Herstellung | [1997/03] | Englisch: | Multilayered composite body and method for its manufacture | [1997/03] | Französisch: | Stratifié composite et procédé pour sa fabrication | [1997/03] | Prüfungsverfahren | 21.06.1996 | Prüfungsantrag gestellt [1997/03] | 21.06.1996 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 18.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.1997 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 19.06.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.10.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.01.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.02.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 06.05.1999 | [2008/06] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]JPH05321441 ; | [X]JPS5724128 ; | [DY]DE3734530 (KRAFT KG WILHELM [DE]) [DY] 1,4 * column 1, lines 25-32 - column 3, line 26; figures 1,3; claims 1,2,6,7,11,12 * * column 2, lines 1-3 - column 3, lines 1-5 *; | [Y]DE3501484 (COMPAKTA WERKE BAUSTOFF GMBH [DE]) [Y] 1,2,8,9 * page 4, line 8 - page 9, paragraph 2; figures 1-4; claims 1-4 *; | [Y]EP0229262 (SCHOCK & CO GMBH [DE]) [Y] 3,4,9 * page 9, paragraph 3 - page 11, paragraph 3; figures 6-12; claims 1,5-9 *; | [A]US4086318 (GARASI LOUIS A, et al) [A] 9,11 * claim 1 *; | [A]DE2717377 (DIETER MEIRICH FA) [A] 9 * figure .; claim . *; | [A]US3839519 (WEINER G) [A] 10 * figures 11,2,3; claim 1 *; | [A]US3646180 (WINNICK JACK M) [A] 9 * figure 3; claim 1 *; | [A]DE2828734 (COPENCRAFT AS) [A] 6,10 * figures 2,5; claims 1-3,5 *; | [A]GB1468532 (MANUF FR DES CHASUSSURES ERAM) [A] * figures 1-3; claims 1,4,9 *; | [A]GB2284378 (BRONZEPALM TECHNOLOGY LIMITED [GB], et al) [A] 1,6,8,9 * figures 2A,2B; claims 1,3,12,11,15,17, * | [XAY] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 94, no. 02, Database accession no. 94-013062, XP002011204 & JPH05321441 A 00000000 (TAISEI CONSTR. CO. LTD.) [X] 1,2,4 * abstract * [A] 9-11 [Y] 2,3,8 | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 82, no. 24, Database accession no. 82-49375e, XP002011205 & JPS5724128 A 00000000 (INA SEITO KK) [X] 1,4 * abstract * |