EP0765778 - Sitzbezug zum Schutz eines Kraftfahrzeug-Sitzes [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 15.10.2008 [2008/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Horn & Bauer GmbH & Co. KG Friedrich-Ebert-Strasse 105 34613 Schwalmstadt / DE | [1997/14] | Erfinder | 01 /
Horn, Stephanie Friedrich-Ebert-Str. 105 34613 Schwalmstadt / DE | [2000/38] |
Frühere [1997/14] | 01 /
Horn-Paul, Stephanie Friedrich-Ebert-Str. 105 34613 Schwalmstadt / DE | Vertreter | REHBERG HÜPPE + PARTNER Patentanwälte PartG mbB Robert-Gernhardt-Platz 1 37073 Göttingen / DE | [N/P] |
Frühere [2008/42] | Rehberg Hüppe + Partner Patentanwälte Postfach 31 62 37021 Göttingen / DE | ||
Frühere [1997/14] | Patentanwälte Rehberg + Hüppe Am Kirschberge 22 37085 Göttingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96112580.4 | 03.08.1996 | [1997/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995136062 | 28.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19536062 | [1997/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0765778 | Datum: | 02.04.1997 | Sprache: | DE | [1997/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0765778 | Datum: | 20.05.1998 | [1998/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0765778 | Datum: | 20.09.2000 | Sprache: | DE | [2000/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.1998 | Klassifikation | IPC: | B60N2/44, A47C31/10 | [1998/21] | CPC: |
B60N2/6063 (EP,US)
|
Frühere IPC [1997/14] | B60N2/44 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1997/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sitzbezug zum Schutz eines Kraftfahrzeug-Sitzes | [1997/14] | Englisch: | Seat cover for protecting motor car seats | [1997/14] | Französisch: | Revêtement de sièges pour la protection de sièges de véhicules automobiles | [1997/14] | Prüfungsverfahren | 20.05.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/30] | 01.12.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 28.01.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 04.02.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.06.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3695692 (WILLIAMS ROBERT J); | [A]DE3419728 (PE PACK KUNSTSTOFF GMBH [DE]); | [AD]US4676376 (KEISWETTER PAUL C [US]) [AD] 1 * column 3, line 38 - column 5, line 2; figures 1,2 *; | [A]US4884839 (KEISWETTER PAUL C [US]); | [A]DE4132714 (HORN-PLASTIK) [A] 1 * page 1, line 22 - page 8, line 28; figures 1-7 *; | [A]DE4210232 (HORN & BAUER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * Querschweißung 29;; figures 9,15 *; | [A]DE4333051 (HORN & BAUER GMBH & CO KG [DE]) [A] 1 * page 7, line 65 - page 8, line 36; figures 5-7 * |