EP0836286 - Schaltungsanordnung zur Gewinnung einer Versorgungsspannung aus einer Busleitung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.12.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 27.10.2004 [2004/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/16] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Zierhut, Hermann, Dipl.-Ing. Regentalweg 7 93073 Neutraubling / DE | [1998/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96115859.9 | 02.10.1996 | [1998/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0836286 | Datum: | 15.04.1998 | Sprache: | DE | [1998/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0836286 | Datum: | 19.02.2003 | Sprache: | DE | [2003/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.1997 | Klassifikation | IPC: | H04B3/54, H04L25/02 | [1998/16] | CPC: |
H04B3/548 (EP);
H04L25/02 (EP);
H04B2203/5445 (EP);
H04B2203/547 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, LI [1999/01] |
Frühere [1998/16] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schaltungsanordnung zur Gewinnung einer Versorgungsspannung aus einer Busleitung | [1998/16] | Englisch: | Circuit arrangement for acquiring a supply voltage from a bus | [1998/16] | Französisch: | Montage d'acquisition d'une tension d'alimentation depuis un bus | [1998/16] | Prüfungsverfahren | 06.10.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/16] | 13.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 31.10.2003 | LI | 31.10.2003 | [2004/44] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4424907 (SIEMENS AG) [A] 1 * Zusammenfassung *; column 1, line 1 - line 46 * * column 1, line 60 - column 2, line 41 * * column 3, line 68 - column 5, line 9 * * column 6, line 32 - column 7, line 13 * * claims 1,4 * * figures 2,5 *; | [A]WO9604735 (SIEMENS AG) [A] 1 * Zusammenfassung *; page 1, line 8 - page 2, line 6 * * page 2, line 28 - page 3, line 28 * * page 5, line 18 - page 6, line 22 * * claims 1,2 * * figure 1 *; | [A]FR2596596 (BENDIX ELECTRONICS SA) [A] 1 * page 1, line 27 - page 2, line 4 * * page 2, line 37 - page 3, line 17 * * page 4, line 28 - page 5, line 32 * * page 9, line 4 - line 14 * * claims 1-4 * * figure 3 *; | [A]EP0448881 (DIGITAL EQUIPMENT INT) [A] 1 * Zusammenfassung *; column 2, line 55 - column 3, line 42 * * claims 1-3 * * figures 2,3A,3B * |