EP0773180 - Verfahren und Vorrichtung zur erhöhten Sicherheit bei Aufzügen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.02.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.04.2002 [2002/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Inventio AG Seestrasse 55 6052 Hergiswil / CH | [N/P] |
Frühere [1997/20] | Für alle benannten Staaten INVENTIO AG Seestrasse 55, Postfach 175 CH-6052 Hergiswil / CH | Erfinder | 01 /
Spiess, Peter, Dipl. El.-Ing. ETH Meggenhornstrasse 15 6045 Meggen / CH | [1997/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96117251.7 | 28.10.1996 | [1997/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19950003158 | 08.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 315895 | [1997/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0773180 | Datum: | 14.05.1997 | Sprache: | DE | [1997/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0773180 | Datum: | 18.04.2001 | Sprache: | DE | [2001/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.02.1997 | Klassifikation | IPC: | B66B5/04 | [1997/20] | CPC: |
B66B5/04 (EP,US);
B66B5/18 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI [1997/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur erhöhten Sicherheit bei Aufzügen | [1997/20] | Englisch: | Method and device for increasing safety of elevators | [1997/20] | Französisch: | Procédé et dispositif pour augmenter la sécurité des ascenseurs | [1997/20] | Prüfungsverfahren | 20.10.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/51] | 10.02.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.04.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.06.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.10.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.01.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]EP0498597 (POON OTTO L [HK]) [DA] 1* the whole document * | vom Anmelder | DE2128662 | EP0110095 | DE3818083 | US4887695 | US5366045 |