EP0773055 - Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1997/20] | Methode und Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung | ||
[2002/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.05.2004 [2004/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2003/22] | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo / JP | ||
Frühere [1997/20] | Für alle benannten Staaten HITACHI, LTD. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Yasuda, Kenji 2527-203, Akanuma, Hatoyama-Machi Hiki-Gun, Saitama-Ken / JP | 02 /
Umemura, Shin-ichiro 3-6-18, Akatsuki-Machi Hachioji-Shi, Tokyo / JP | 03 /
Takeda, Kazuo 1-25-3-510, Nishi-Tokorozawa Tokorozawa-Shi, Saitama-Ken / JP | 04 /
Tamura, Mitsuru Sebun-arei 203, 4-6, Kubo-Machi Kawagoe-Shi, Saitama-Ken / JP | 05 /
Shimizu, Norio Sayama-Nyutaun 131-1, 3618-19, Kashiwabara Sayama-Shi, Saitama-Ken / JP | [1997/20] | Vertreter | Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/20] | Strehl Schübel-Hopf Groening & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96117959.5 | 08.11.1996 | [1997/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950290010 | 08.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 29001095 | [1997/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0773055 | Datum: | 14.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0773055 | Datum: | 04.06.1997 | [1997/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0773055 | Datum: | 28.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.1997 | Klassifikation | IPC: | B01D43/00, B01J8/16, B01D21/00 | [1997/23] | CPC: |
B01J19/10 (EP,US);
B01D21/283 (EP,US);
B01D21/34 (EP,US);
B01D43/00 (EP,US);
B01L3/502761 (EP);
B01L2200/0652 (EP);
B01L2200/0668 (EP);
B01L2300/0816 (EP);
B01L2300/0877 (EP);
B01L2400/0436 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [1997/20] | B01D43/00, B01J8/16 | Benannte Vertragsstaaten | DE, NL [1997/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung | [2002/26] | Englisch: | Apparatus for handling particles by acoustic radiation | [2002/26] | Französisch: | Appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique | [2002/26] |
Frühere [1997/20] | Methode und Apparat zur Behandlung von Teilchen durch akustische Strahlung | ||
Frühere [1997/20] | Method and apparatus for handling particles by acoustic radiation | ||
Frühere [1997/20] | Méthode et appareil pour traiter des particules par rayonnement acoustique | Prüfungsverfahren | 26.11.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/04] | 28.03.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M10) | 07.02.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO8501892 (UNILEVER NV [NL]); | [AD]US4523682 (BARMATZ MARTIN B [US], et al); | [YA]WO9005008 (BENES EWALD [AT], et al); | vom Anmelder | US4523682 | US4893886 | JPH06241977 | JPH0747259 |