EP0777091 - Explosionssicherer Schalter für Kühlgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.06.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.07.2009 [2009/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Electrolux Zanussi S.p.A. Via Giardini Cattaneo, 3 33170 Pordenone / IT | [1998/14] |
Frühere [1997/23] | Für alle benannten Staaten ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.p.A. Via Giardini Cattaneo 3 33170 Pordenone / IT | Erfinder | 01 /
Paroni, Luigi Via Leicht 17 33033 Codroipo (Udine) / IT | [1997/23] | Vertreter | Giugni, Valter, et al Propria S.r.l. Via della Colonna 35 33170 Pordenone / IT | [2009/27] |
Frühere [1997/23] | Giugni, Valter, et al PROPRIA Protezione Proprietà Industriale S.r.L. Via Mazzini 13 33170 Pordenone / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96118340.7 | 15.11.1996 | [1997/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1995PN00045U | 29.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PN950045 U | [1997/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0777091 | Datum: | 04.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0777091 | Datum: | 03.05.2000 | [2000/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.03.2000 | Klassifikation | IPC: | F25D29/00, H01H13/06 | [1997/23] | CPC: |
F25D29/00 (EP);
H01H13/06 (EP);
F25B2400/12 (EP);
H01H2009/048 (EP);
H01H9/042 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, ES, FR, GB, IT, SE [1997/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Explosionssicherer Schalter für Kühlgerät | [1997/23] | Englisch: | Improvement in the explosion-proof switch for a refrigeration apparatus | [1997/23] | Französisch: | Commutateur anti-déflagrant pour appareil de réfrigération | [1997/23] | Prüfungsverfahren | 21.06.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/33] | 06.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.01.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/31] | 28.02.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2002 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0683368 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI) [Y] 1,2 * column 3, line 16 - column 4, line 28; figures 1-4 *; | [YA]DE2146561 (METZENAUER & JUNG GMBH) [Y] 1,2 * page 6, paragraph L - page 10, paragraph 1; figures 1-6 * [A] 3; | [A]US3790734 (RAAB A ET AL) [A] 1-4 * column 3, line 25 - column 14, line 55; figures 1-30 *; | [A]US3982089 (HYLTIN TOM M) [A] 1-4 * column 2, line 38 - column 4, line 4; figures 1,2 *; | [A]DE8815814U (BARLIAN REINHOLD) [A] 1-3 * page 2, paragraph L - page 7, paragraph 1; figures 1-3 *; | [A]FR817068 (LECQ ALBERT) [A] 1-3 * page 1, line 30 - page 2, line 62; figures 1-4 *; | [A]US3887777 (NISHINO SHIRO) [A] 5 * column 2, line 25 - line 38; figures 2,3 *; | [A]DE4312736 (KAPFER KARL); | [A]FR2042069 (TELEMECCANICA ELETTRICA) | vom Anmelder | IT1994PN00030 | IT1994PN00032 |