EP0775690 - Verfahren zur Herstellung von N-Lauroyl-L-glutaminsäuredimethylester [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.04.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.06.2002 [2002/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Clariant GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main / DE | [1997/52] |
Frühere [1997/22] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Engelhardt, Fritz, Dr. 131 Harbour Watch Drive Chesapeake, Virginia 23320 / US | 02 /
Müller, Manfred Untere Schönau 63571 Gelnhausen / DE | 03 /
Wessling, Michael, Dr. Spessartstrasse 11c 63477 Maintal-Bischofsheim / DE | [1997/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96118447.0 | 18.11.1996 | [1997/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995143792 | 24.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19543792 | [1997/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0775690 | Datum: | 28.05.1997 | Sprache: | DE | [1997/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0775690 | Datum: | 20.06.2001 | Sprache: | DE | [2001/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.1997 | Klassifikation | IPC: | C07C231/12, C07C233/47, C07B41/12 | [1997/22] | CPC: |
C07C231/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1999/25] |
Frühere [1997/22] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von N-Lauroyl-L-glutaminsäuredimethylester | [1997/22] | Englisch: | Process for the preparation of N-lauroyl-L-glutamic acid dimethylester | [1997/22] | Französisch: | Procédé pour la préparation de l'ester diméthylique de l'acide N-lauroyl-L-glutamique | [1997/22] | Prüfungsverfahren | 28.11.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/05] | 16.04.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.05.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.12.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.03.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.03.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS54128513 ; | [A]JPS60105645 ; | [A]JPS6248648 ; | [Y] - JAIN, J. C. ET AL., "A new approach for esterification of amino acids.", INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SECTION B, (1977), vol. 15, no. 8, pages 766 - 767, XP002026651 [Y] 1-4 * the whole document * | [Y] - BEILSTEINS HANDBUCH DER ORGANISCHEN CHEMIE, vierte Auflage, drittes Ergänzungswerk, Bd 4, Teil 2, Seite 1545, BERLIN.GÖTTINGEN.HEIDELBERG, DE, SPRINGER-VERLAG, (1963), XP002026652 [Y] 1-4 * paragraph [0002] * | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 79, no. 46, Database accession no. 79-83176B, XP002026653 & JPS54128513 A 19791005 (DAI-ICHI KAGAKU YAK) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19851003), vol. 009, no. 247, Database accession no. (C - 307), & JP60105645 A 19850611 (YASUMITSU TAMURA) [A] 1 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870807), vol. 011, no. 242, Database accession no. (C - 438), & JP62048648 A 19870303 (FUJISAWA PHARMACEUT CO LTD) [A] 1 * abstract * |