EP0810731 - Spannungsgesteuerte Transistor-Treiberschaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.05.2005 [2005/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Frühere [1997/49] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Mori, Haruyoshi c/o Mitsubishi Denki K.K., 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 / JP | [1997/49] | Vertreter | von Fischern, Bernhard, et al Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/49] | Ritter und Edler von Fischern, Bernhard, Dipl.-Ing., et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96118756.4 | 22.11.1996 | [1997/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960133775 | 28.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 13377596 | JP19960190719 | 19.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 19071996 | [1997/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0810731 | Datum: | 03.12.1997 | Sprache: | EN | [1997/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0810731 | Datum: | 21.07.1999 | [1999/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0810731 | Datum: | 02.06.2004 | Sprache: | EN | [2004/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.1999 | Klassifikation | IPC: | H03K17/567, H03K17/687, H03K17/0812 | [1999/29] | CPC: |
H03K17/567 (EP,US);
H03K17/16 (EP,US)
|
Frühere IPC [1997/49] | H03K17/567, H03K17/687 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, LI [1997/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spannungsgesteuerte Transistor-Treiberschaltung | [1997/49] | Englisch: | Voltage-controlled transistor drive circuit | [1997/49] | Französisch: | Circuit d'attaque de transistor commandé en tension | [1997/49] | Prüfungsverfahren | 21.07.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/37] | 25.09.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.12.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]EP0487964 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-3,5-7,10 * the whole document * [A] 8 [Y] 4,9; | [X]EP0711038 (NIPPON DENSO CO [JP]) [X] 1-3,5-7 * the whole document *; | [Y]EP0631390 (PHILIPS ELECTRONICS UK LTD [GB], et al) [Y] 4,9 * figures 1-6 *; | [A]EP0690572 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) | vom Anmelder | JPS6395728 |