EP0778039 - Katheterführungsdraht [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.12.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.02.2003 [2003/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Precision Vascular Systems, Inc. 360 Wakara Way Salt Lake City Utah 84108 / US | [N/P] |
Frühere [2001/01] | Für alle benannten Staaten Precision Vascular Systems, Inc. 360 Wakara Way Salt Lake City, Utah 84108 / US | ||
Frühere [1997/24] | Für alle benannten Staaten SARCOS, INC. 360 Wakara Way Salt Lake City Utah 84108 / US | Erfinder | 01 /
Jacobsen, Stephen C. 274 South 1200 East Salt Lake City, Utah 84192 / US | 02 /
Davis, Clark 4564 Wallace Lane Salt Lake City, Utah 84117 / US | 03 /
Wells, David 3581 East Millstream Lane Salt Lake City, Utah 84109 / US | [1997/24] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/24] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96119452.9 | 04.12.1996 | [1997/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950568490 | 07.12.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 568490 | [1997/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0778039 | Datum: | 11.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.1997 | Klassifikation | IPC: | A61M25/01 | [1997/24] | CPC: |
A61M25/0054 (EP);
A61M25/09 (EP);
A61M2025/09175 (EP);
A61M25/0138 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1997/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Katheterführungsdraht | [1997/24] | Englisch: | Catheter guide wire | [1997/24] | Französisch: | Fil de guidage pour cathéter | [1997/24] | Prüfungsverfahren | 05.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/06] | 24.01.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.08.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/07] | 06.09.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2003/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDAY]US5437288 (SCHWARTZ ROBERT S [US], et al) [XD] 1,3-10,14-17,25-30 * The Whole Document * [A] 11-13 [Y] 2,19-24; | [Y]EP0608853 (TERUMO CORP [JP], et al) [Y] 2 * abstract * * page 16, line 46 - page 17, line 13; figures 9,12,21,26 *; | [Y]US5345945 (HODGSON WILLIAM S [US], et al) [Y] 19-24 * column A; figures 1A-C; claims 8,10 *; | [AD]US5106455 (JACOBSEN STEPHEN C [US], et al); | [A]US4998923 (SAMSON WILFRED J [US], et al); | [A]US5095915 (ENGELSON ERIK T [US]) | vom Anmelder | US5437288 | US5411483 | US5106455 |