EP0839500 - Knochenraspel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.06.2002 [2002/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Quétin, Roswitha Jakob-Schober-Strasse 5 69181 Leimen / DE | [1998/19] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1998/19] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1998/19] | Hilleringmann, Jochen, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus) 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96120473.2 | 19.12.1996 | [1998/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996144015 | 31.10.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19644015 | [1998/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0839500 | Datum: | 06.05.1998 | Sprache: | DE | [1998/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0839500 | Datum: | 28.02.2001 | Sprache: | DE | [2001/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.09.1997 | Klassifikation | IPC: | A61B17/16, A61F2/28 | [1998/19] | CPC: |
A61F2/4644 (EP,US);
A61B17/1659 (EP,US);
A61F2002/4645 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SE [1999/03] |
Frühere [1998/19] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Knochenraspel | [1998/19] | Englisch: | Bone rasp | [1998/19] | Französisch: | Râpe à os | [1998/19] | Prüfungsverfahren | 03.09.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/45] | 21.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.07.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.10.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.10.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 28.02.2001 | PT | 28.05.2001 | [2002/26] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3734714 (LEIBINGER OSWALD GMBH) [A] 1 * figure 5 *; | [A]US5147407 (TAEGER KARL H [DE]); | [A]FR2712483 (SETIEY LOUIS [FR], et al) [A] 1 * figure 1 * |