EP0773367 - Turbomolekularpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.03.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.03.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.05.1999 [1999/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VARIAN S.p.A. Via Varian 54 10040 Leini' (Torino) / IT | [N/P] |
Frühere [1997/20] | Für alle benannten Staaten VARIAN S.p.A. Via Varian 54 I-10040 Leini (Torino) / IT | Erfinder | 01 /
Cerruti, Roberto Via Pozzo Stada 23 I-10139 Turin / IT | 02 /
Levi, Giampaolo Via Saluzzo 54 I-10125 Turin / IT | [1997/20] | Vertreter | Robba, Eugenio, et al Studio "INTERPATENT" via Caboto 35 10129 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1997/20] | Robba, Eugenio, et al Studio "INTERPATENT" via Caboto 35 10129 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96200164.0 | 24.01.1996 | [1997/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1995TO00911 | 10.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO950911 | [1997/20] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0773367 | Datum: | 14.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0773367 | Datum: | 20.05.1998 | Sprache: | EN | [1998/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.03.1997 | Klassifikation | IPC: | F04D17/16, F04D19/04 | [1997/20] | CPC: |
F04D17/168 (EP,US);
F04D19/046 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Turbomolekularpumpe | [1997/20] | Englisch: | Turbo-molecular pump | [1997/20] | Französisch: | Pompe turbomoléculaire | [1997/20] | Prüfungsverfahren | 08.07.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/37] | 09.09.1997 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 16.10.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.10.1997 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 18.11.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.02.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2280809 (AMERICAN OPTICAL CORP [US]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [X]US4732529 (NARITA KIYOSHI [JP], et al) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [A]EP0408791 (LEYBOLD AG [DE]) [A] 1,3 * page 4, column 5, line 13 - line 43; figure 5 *; | [X]DE4314418 (LEYBOLD AG [DE]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [X]DE4410656 (BALZERS PFEIFFER GMBH [DE]) [X] 1,2,4-6,10 * the whole document *; | [AD] - MATHIEU, "Efficient anti-corrosive protection for turbomolecular pumps, the inverted dynamic seal eliminates the purge gas line connection", VACUUM, GREAT BRITAIN, (1993), vol. 44, no. 5-7, pages 701 - 703, XP000570107 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0042-207X(93)90128-W |