EP0736804 - Photographische Konditionierungslösung, die Polyamincarbonsäure als einziges antimikrobielles Mittel enthalt, und diese verwendendes Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 23.07.2008 [2008/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [1996/41] | Für alle benannten Staaten EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | Erfinder | 01 /
McGuckin, Hugh Gerald, c/o Kodak Eastman Co. Patent Dep., 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | 02 /
Badger, John Stuart, c/o Kodak Eastman Co. Patent Dep., 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | 03 /
Craver, Mary Ellen, c/o Kodak Eastman Co. Patent Dep., 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | [1996/41] | Vertreter | Haile, Helen Cynthia Kodak Limited Patent Department (W160-G) Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Haile, Helen Cynthia Kodak Limited Patent Department (W160-G) Headstone Drive Harrow Middlesex HA1 4TY / GB | ||
Frühere [1996/41] | Haile, Helen Cynthia Kodak Limited Patent Department Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96200889.2 | 02.04.1996 | [1996/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950417290 | 05.04.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 417290 | [1996/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0736804 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | EN | [1996/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0736804 | Datum: | 22.01.1997 | [1997/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0736804 | Datum: | 14.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.1996 | Klassifikation | IPC: | G03C7/30, G03C7/42 | [1996/41] | CPC: |
G03C7/3046 (EP,US);
G03C1/37 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1996/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Photographische Konditionierungslösung, die Polyamincarbonsäure als einziges antimikrobielles Mittel enthalt, und diese verwendendes Verfahren | [1996/41] | Englisch: | Photographic conditioning solution containing polyaminocarboxylic acid as sole antimicrobial agent and method of use | [1996/41] | Französisch: | Solution de conditionnement, photographique contenant un acide polyaminocarboxylique comme seul agent microbien et méthode d'utilisation | [1996/41] | Prüfungsverfahren | 17.06.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/34] | 10.09.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.12.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.11.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.09.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.04.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.04.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]US4921779 (CULLINAN ANN M [US], et al) [DY] 1-10 * column 5, line 45 - line 55; examples 1-3 *; | [Y]US5034308 (ABE AKIRA [JP], et al) [Y] 1-10 * column 1, line 43 - column 2, line 10; claims 1-4 * * column 2, line 52 - line 68 * * column 4, line 60 - column 5, line 44 *; | [A]EP0577041 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 7* page 2, line 35 - line 42; claim 1 *; | [Y]EP0591934 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) [Y] 1-10 * page 3, line 4 - line 18 * * page 18, line 3 - line 4; claims 1,6 *; | [Y]US5348845 (MORIGAKI MASAKAZU [JP], et al) [Y] 1-10 * column 15, line 50 - line 60; claim 13 * * column 95, line 47 - line 54 * * column 96, line 45 - line 68 * |