EP0757289 - Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.05.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 26.02.2003 [2003/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Frühere [2000/28] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | ||
Frühere [1997/06] | Für alle benannten Staaten AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Erfinder | 01 /
Deprez, Lode, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | 02 /
Vaes, Jos, c/o Agfa Gevaert N.V. IIE 3800, Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [1997/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96202099.6 | 24.07.1996 | [1997/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19950202134 | 04.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 95202134 | [1997/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0757289 | Datum: | 05.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0757289 | Datum: | 12.07.2000 | Sprache: | EN | [2000/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.1996 | Klassifikation | IPC: | G03F7/07, G03F7/06 | [1997/06] | CPC: |
G03F7/063 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [1997/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte | [1997/06] | Englisch: | A method for making a lithographic printing plate | [1997/06] | Französisch: | Procédé de préparation d'une plaque d'impression lithographique | [1997/06] | Prüfungsverfahren | 05.08.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/40] | 23.06.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.04.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 29.12.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 12.07.2000 | NL | 12.07.2000 | [2003/09] |
Frühere [2001/22] | BE | 12.07.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0665466 (AGFA GEVAERT NV) [X] 1-3,7-10 * page 3, line 35 - line 39 * * page 8, line 11 - line 22; claims 1,4 *; | [X]DE3933969 (MITSUBISHI PAPER MILLS) [X] 1-10 * page 2, line 3 - line 6 * * page 3, line 20 - line 30 * * page 7, line 10 - line 26 * * page 8, line 1 - line 9 * * page 8, line 59 - page 9, line 27; table 1 * * example 3 *; | [Y]JPH05278363 ; | [A]US5256190 (BARTH THOMAS M) [A] * claim 1 *; | [Y]EP0639798 (MITSUBISHI PAPER MILLS) [Y] 1-10 * page 2, line 56 - page 4, line 22 * * page 5, line 15 - line 26 *; | [DPX]EP0678786 (AGFA-GEVAERT) [DPX] 1-10 * page 5, line 3 - line 7 * * page 12, line 10 - line 30; claims 1-9 * | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 93, no. 47, Database accession no. 93-374248, XP002018610 & JPH05278363 A 19931026 (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD) [Y] 1-10 * abstract * |