Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5866268 | 02.02.1999 | A | Prioritätsnummer | Datum | US52771995 | 13.09.1995 | US91247797 | 18.08.1997 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH09118852 | Globale Akte | 06.05.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | US52771995 | 13.09.1995 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0763433 | Globale Akte | 21.03.2001 | B1 | EP0763433 | 08.07.1998 | A3 | EP0763433 | 19.03.1997 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US52771995 | 13.09.1995 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2183687 | 14.03.1997 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US52771995 | 13.09.1995 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE69612153T | 23.08.2001 | T2 | DE69612153D1 | 26.04.2001 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | US52771995 | 13.09.1995 |