EP0763433 - Flüssigkeitsorptionsfähige Beschichtung für Tintenstrahlaufzeichnungsmaterialien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 02.07.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.2004 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 18.08.2004 [2004/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ARKWRIGHT INC. 538 Main Street Fiskeville Rhode Island 02823 / US | [N/P] |
Frühere [1997/12] | Für alle benannten Staaten ARKWRIGHT INC. 538 Main Street Fiskeville, Rhode Island 02823 / US | Erfinder | 01 /
Sargeant, Steven J. 2 Legend Way West Warwick, RI 02893 / US | 02 /
Rundus, Joshua 1 Stoddard Avenue Newport, RI 02840 / US | [1997/12] | Vertreter | Hanneman, Henri W.A.M., et al Océ-Technologies B.V. Patents & Information St. Urbanusweg 43 P.O. Box 101 5900 MA Venlo / NL | [N/P] |
Frühere [1997/12] | Hanneman, Henri W.A.M., et al Océ-Nederland B.V. Patents and Information St. Urbanusweg 43 P.O. Box 101 5900 MA Venlo / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96202470.9 | 05.09.1996 | [1997/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950527719 | 13.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 527719 | [1997/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0763433 | Datum: | 19.03.1997 | Sprache: | EN | [1997/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0763433 | Datum: | 08.07.1998 | [1998/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0763433 | Datum: | 21.03.2001 | Sprache: | EN | [2001/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.1998 | Klassifikation | IPC: | B41M5/00 | [1997/12] | CPC: |
B41M5/52 (EP,US);
B41M5/508 (EP,US);
B41M5/5218 (EP,US);
B41M5/5227 (EP,US);
B41M5/5236 (EP,US);
B41M5/5245 (EP,US);
B41M5/5254 (EP,US);
B41M5/5281 (EP,US);
B41M5/529 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1997/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkeitsorptionsfähige Beschichtung für Tintenstrahlaufzeichnungsmaterialien | [1997/12] | Englisch: | Liquid sorptive coating for ink jet recording media | [1997/12] | Französisch: | Couche absorbante des liquides pour matériaux d'enregistrement par jet d'encre | [1997/12] | Prüfungsverfahren | 08.01.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/10] | 12.02.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.08.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.12.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 25.08.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
24.01.2002
ADMISSIBLE Imperial Chemical Industries PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB Vertreter des Einsprechenden Matthews, Heather Clare Nash Matthews LLP 24 Hills Road Cambridge CB2 1JP / GB | [N/P] |
Frühere [2002/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
21.12.2001
Imperial Chemical Industries PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB Vertreter des Einsprechenden Matthews, Heather Clare Keith W Nash & Co Pearl Assurance House 90-92 Regent Street Cambridge CB2 1DP / GB | 29.01.2002 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 30.01.2004 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 15.03.2004 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 25.03.2004 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2004/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0286427 (CANON KK [JP]) [X] 1-5,7,11-15 * page 3, line 1 - line 26 * * page 4, line 51 - page 5, line 11 * * page 7, line 1 - line 8 * * example 1; claims 1-3,8,11 *; | [Y]JPS61193879 ; | [Y]JPS61287782 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870121), vol. 11, no. 21, Database accession no. (M - 555)<2468>, & JP61193879 A 19860828 (TEIJIN LIMITED) [Y] 1-15 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19870521), vol. 11, no. 157, Database accession no. (M - 590)<2604>, & JP61287782 A 19861218 (MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED) [Y] 1-15 * abstract * |