EP0736402 - Fahrzeugklimaanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.11.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.11.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.01.2002 [2002/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sanden Corporation 20 Kotobuki-cho Isesaki-shi Gunma 372-8502 / JP | [N/P] |
Frühere [2001/01] | Für alle benannten Staaten Sanden Corporation 20 Kotobuki-cho Isesaki-shi, Gunma 372-8502 / JP | ||
Frühere [1996/41] | Für alle benannten Staaten SANDEN CORPORATION 20 Kotobuki-cho Isesaki-shi Gunma, 372 / JP | Erfinder | 01 /
Ueda, Katsumi, c/o Sanden Corporation 20 Kotobuki-cho Isesaki-shi, Gunma 372 / JP | [1996/41] | Vertreter | Haley, Stephen, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2000/34] | Haley, Stephen, et al Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [1996/41] | Jackson, Peter Arthur GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96302346.0 | 02.04.1996 | [1996/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950081360 | 06.04.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8136095 | [1996/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0736402 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | EN | [1996/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0736402 | Datum: | 22.10.1997 | [1997/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0736402 | Datum: | 03.01.2001 | Sprache: | EN | [2001/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.1997 | Klassifikation | IPC: | B60H1/00 | [1996/41] | CPC: |
F25B13/00 (EP,US);
B60H1/00314 (EP,US);
B60H1/00907 (EP,US);
B60H1/039 (EP,US);
B60H2001/00935 (EP,US);
F25B2313/004 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1996/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrzeugklimaanlage | [1996/41] | Englisch: | Air conditioner for vehicles | [1996/41] | Französisch: | Dispositif de climatisation pour véhicule | [1996/41] | Prüfungsverfahren | 09.04.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/24] | 31.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.07.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP0356716 (SANDEN CORP [JP]) [X] 1,2 * column 5, line 56 - column 6, line 54; figures 2,4 * [Y] 3-6,9; | [Y]EP0566475 (VALEO THERMIQUE HABITACLE [FR]) [Y] 3 * column 4, line 24 - line 38; figure 6 *; | [Y]FR2621867 (VALEO [FR]) [Y] 4 * page 16, line 20 - page 17, line 5; figure 3 *; | [Y]US5330385 (HOTTA YOSHIHIKO [JP], et al) [Y] 5,6,9 * column 4, line 62 - column 5, line 38; figures 1,29,31 *; | [AD]JPS62181909 | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880127), vol. 012, no. 027, Database accession no. (M - 662), & JP62181909 A 19870810 (TOYO RADIATOR KK) [AD] * abstract * |