EP0741996 - Mit Verriegelungsmechanismus versehene Vorrichtung zur chirurgischen Behandlung von Gewebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.12.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.12.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.02.2005 [2005/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETHICON ENDO-SURGERY, INC. 4545 Creek Road Cincinnati, OH 45242-2839 / US | [2004/09] |
Frühere [1996/46] | Für alle benannten Staaten ETHICON ENDO-SURGERY, INC. 4545 Creek Road Cincinnati, Ohio 45242 / US | Erfinder | 01 /
Yates, David C. 7534 Galway Court West Chester, Ohio 45069 / US | 02 /
Williamson, Warren P., IV 101 Southbend Court Loveland, Ohio 45140 / US | [1996/46] | Vertreter | Mercer, Christopher Paul Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [1996/46] | Mercer, Christopher Paul Carpmaels & Ransford 43, Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96303149.7 | 07.05.1996 | [1996/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950437262 | 08.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 437262 | [1996/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0741996 | Datum: | 13.11.1996 | Sprache: | EN | [1996/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0741996 | Datum: | 23.04.1997 | [1997/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0741996 | Datum: | 25.02.2004 | Sprache: | EN | [2004/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.03.1997 | Klassifikation | IPC: | A61B17/072, A61B17/32 | [2003/15] | CPC: |
A61B18/1206 (EP,US);
A61B17/07207 (EP,US);
A61B18/1447 (EP,US);
A61B17/115 (EP,US);
A61B17/32 (EP,US);
A61B18/1402 (EP,US);
A61B2017/2923 (EP,US);
A61B2017/2929 (EP,US);
A61B2018/00404 (EP,US);
A61B2018/00601 (EP,US);
A61B2018/00642 (EP,US);
A61B2018/00666 (EP,US);
A61B2018/00672 (EP,US);
A61B2018/00678 (EP,US);
A61B2018/00684 (EP,US);
A61B2018/00702 (EP,US);
A61B2018/00708 (EP,US);
A61B2018/00761 (EP,US);
A61B2018/00875 (EP,US);
A61B2018/00886 (EP,US);
A61B2018/1273 (EP,US);
A61B2090/032 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [1996/46] | A61B17/072, A61B17/32, A61B17/39 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1996/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mit Verriegelungsmechanismus versehene Vorrichtung zur chirurgischen Behandlung von Gewebe | [1996/46] | Englisch: | Surgical tissue treating device with locking mechanism | [1996/46] | Französisch: | Dispositif de traitement chirurgical de tissu, avec mécanisme de verrouillage | [1996/46] | Prüfungsverfahren | 30.09.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/48] | 30.10.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.03.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.11.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.05.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]US5403312 (YATES DAVID C [US], et al) [DY] 1-7 * page 3, paragraph L *; | [Y]US5307976 (OLSON TODD [US], et al) [Y] 1-7 * abstract *; | [A]US5389098 (TSURUTA MINORU [JP], et al) |