EP0755781 - Dünne Metallflachdruckplatten mit sichtbaren Aufzeichnungsspuren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.03.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.12.2003 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 11.02.2004 [2004/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PRESSTEK, INC. 8 Commercial Street Hudson, NH 03051 / US | [1997/05] | Erfinder | 01 /
Lewis, Thomas E. 27 Pilgrim Circle E. Hampstead, New Hampshire 03826 / US | [1997/05] | Vertreter | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Frühere [1999/47] | Hackett, Sean James, et al Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | ||
Frühere [1997/05] | Waldren, Robin Michael, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96305502.5 | 26.07.1996 | [1997/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950508330 | 27.07.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 508330 | [1997/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0755781 | Datum: | 29.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0755781 | Datum: | 03.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1996 | Klassifikation | IPC: | B41C1/00, B41C1/10 | [1997/05] | CPC: |
B41C1/1033 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1997/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dünne Metallflachdruckplatten mit sichtbaren Aufzeichnungsspuren | [1997/05] | Englisch: | Thin-metal lithographic printing members with visible tracking layers | [1997/05] | Französisch: | Plaques lithographiques à couches métalliques minces laissant une trace visible de l'enregistrement | [1997/05] | Prüfungsverfahren | 25.07.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/39] | 20.08.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.12.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.09.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 29.10.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.01.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.01.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.07.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 03.05.2000 | CH | 03.05.2000 | ES | 03.05.2000 | FI | 03.05.2000 | GR | 03.05.2000 | LI | 03.05.2000 | NL | 03.05.2000 | IE | 26.07.2000 | DK | 03.08.2000 | PT | 03.08.2000 | SE | 03.08.2000 | [2004/07] |
Frühere [2003/46] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
NL | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
DK | 03.08.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
NL | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2002/26] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
ES | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2002/02] | AT | 03.05.2000 | |
CH | 03.05.2000 | ||
FI | 03.05.2000 | ||
LI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2001/50] | AT | 03.05.2000 | |
FI | 03.05.2000 | ||
IE | 26.07.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2001/29] | AT | 03.05.2000 | |
FI | 03.05.2000 | ||
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2001/27] | AT | 03.05.2000 | |
PT | 03.08.2000 | ||
SE | 03.08.2000 | ||
Frühere [2001/16] | AT | 03.05.2000 | |
PT | 03.08.2000 | ||
Frühere [2001/11] | AT | 03.05.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]GB1208731 (AGFA GEVAERT NV [BE]) [X] 1 * page 4, line 87 - line 97 * [Y] 1-17; | [DY]EP0580394 (PRESSTEK INC [US]) [DY] 1-17 * the whole document *; | [DY]EP0580393 (PRESSTEK INC [US]) [DY] 1-17 * the whole document *; | [PX]EP0678380 (PRESSTEK INC [US]) [PX] 1-17* claim 6 * |