EP0767252 - Superlegierung auf Nickelbasis mit verbesserter Rissbeständigkeit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.06.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.08.2002 [2002/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation United Technologies Building Hartford, Connecticut 06101 / US | [N/P] |
Frühere [2001/19] | Für alle benannten Staaten UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION United Technologies Building Hartford, Connecticut 06101 / US | ||
Frühere [1997/15] | Für alle benannten Staaten UNITED TECHNOLOGIES United Technologies Building Hartford, Connecticut 06101 / US | Erfinder | 01 /
Deluca, Daniel P. 19447 Gulfstream Drive Tequesta, Florida 33469 / US | 02 /
Biondo, Charles M. 5758 Sugarwood Court Jupiter, Florida 33458 / US | 03 /
Jones, Howard B. 5877 S.E. Avalon Drive Stuart, Florida 34997 / US | 04 /
Rhemer, Chris C. 7845 167 Ct. North Palm Beach Gardens, Florida 33418 / US | [2001/34] |
Frühere [1997/15] | 01 /
Deluca, Daniel P. 19447 Gulfstream Drive Tequesta, Florida 34469 / US | ||
02 /
Biondo, Charles M. 5758 Sugarwood Court Jupiter, Florida 33458 / US | |||
03 /
Jones, Howard B. 5877 S.E. Avalon Drive Stuart, Florida 34997 / US | |||
04 /
Rhemer, Chris C. 7845 167 Ct. North Palm Beach Gardens, Florida 33418 / US | Vertreter | Leckey, David Herbert Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1997/15] | Leckey, David Herbert Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96307212.9 | 02.10.1996 | [1997/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950537341 | 02.10.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 537341 | [1997/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0767252 | Datum: | 09.04.1997 | Sprache: | EN | [1997/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0767252 | Datum: | 22.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.01.1997 | Klassifikation | IPC: | C22F1/10, C22C19/05 | [1997/15] | CPC: |
C22F1/10 (EP,US);
C22C19/05 (KR);
C22C19/055 (EP,US);
C22C19/056 (EP,US);
C22C19/057 (EP,US);
C22C19/058 (EP,US);
Y10S60/909 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1997/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Superlegierung auf Nickelbasis mit verbesserter Rissbeständigkeit | [1997/15] | Englisch: | Nickel base superalloy articles with improved resistance to crack propagation | [1997/15] | Französisch: | Superalliage à base de nickel résistant aux propagations de fissures | [1997/15] | Prüfungsverfahren | 20.09.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/47] | 19.01.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.03.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 26.05.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.02.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.05.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.05.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 26.05.2000 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 29.05.2000 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.07.2000 | Entscheidung abgesandt | 30.10.1998 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.10.1998 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag gilt als nicht eingegangen | 17.11.1998 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0241405 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 6-12 * page 5; figure 3; examples 1,2 *; | [X]EP0274631 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]) [X] 1-13* column 2 - column 3; figure 1; examples 1-3 *; | [X]US5061324 (CHANG KEH-MINN [US]) [X] 1-13 * column 6, line 52 - column 725; claims 1-10 *; | [X]US5328659 (TILLMAN THOMAS D [US], et al) [X] 1-13 * columns 2-3; figure 1; claim 1 *; | [X]GB2284617 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-13 * page 4 - page 7 * |