EP0769429 - Seitenaufprall-Luftsäcke,eingebaut in Sitze [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.10.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.11.2000 [2000/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MORTON INTERNATIONAL, INC. 100 North Riverside Plaza, Randolph Street at the River Chicago Illinois 60606 / US | [N/P] |
Frühere [1997/17] | Für alle benannten Staaten MORTON INTERNATIONAL, INC. 100 North Riverside Plaza, Randolph Street at the River Chicago, Illinois 60606 / US | Erfinder | 01 /
Bunker, Sanford Mark 2511 North Mountain Road Ogden, Utah 84414 / US | 02 /
Minert, Daniel Glenn 2058 South 50 West Clearfield, Utah 84015 / US | 03 /
Green, David John 632 West 300 North Brigham City, Utah 84302 / US | 04 /
Saderholm, Davin Givhan 420 North 'E' Street, No. 2 Salt Lake City, Utah 84103 / US | 05 /
Storey, James Kirk 1365 North 1670 West Farmington, Utah 84025 / US | [1997/17] | Vertreter | Bankes, Stephen Charles Digby, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Frühere [1997/17] | Bankes, Stephen Charles Digby, et al BARON & WARREN 18 South End Kensington London W8 5BU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96307493.5 | 15.10.1996 | [1997/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950543953 | 17.10.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 543953 | [1997/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0769429 | Datum: | 23.04.1997 | Sprache: | EN | [1997/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0769429 | Datum: | 02.12.1998 | [1998/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.1998 | Klassifikation | IPC: | B60R21/22, B60R21/20 | [1997/17] | CPC: |
B60R21/207 (EP,KR,US);
B60R21/20 (KR);
B60R21/201 (EP,US);
B60R2021/0006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1997/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Seitenaufprall-Luftsäcke,eingebaut in Sitze | [1997/17] | Englisch: | Seat mounted side impact airbags | [1997/17] | Französisch: | Sacs gonflables pour chocs latéraux montés dans des sièges | [1997/17] | Prüfungsverfahren | 05.03.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/18] | 26.01.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.06.2000 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/48] | 30.06.2000 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2000/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0633168 (PETRI AG [DE]) [X] 1,4,6 * page 2, line 36 - page 4, line 22; figures 1-9 *; | [XA]US4153273 (RISKO RICHARD C) [X] 1 * column 4, line 1 - column 5, line 11; figure - * [A] 4; | [A]US5149130 (WOOLEY ROBERT G [US], et al) [A] 1,3,4 * column 4, line 51 - line 63; figures 1,2,5 *; | [PXY]JPH08207692 ; | [Y]DE4137691 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [Y] 2 * abstract *; | [PY]JPH08253091 | [PXY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961226), vol. 096, no. 012, & JP08207692 A 19960813 (NIPPON PLAST CO LTD) [PX] 1,6 * abstract * [Y] 2-4 | [PY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970228), vol. 097, no. 002, & JP08253091 A 19961001 (TOYODA GOSEI CO LTD) [PY] 3,4 * abstract * |