EP0844179 - Verfahren zum Öffnen von flachgelegten Beuteln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.09.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.02.2002 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 20.03.2002 [2002/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KRAFT FOODS, INC. Three Lakes Drive Northfield Illinois 60093 / US | Für alle benannten Staaten MOLINS PLC 11 Tanners Drive Blakelands Milton Keynes MK14 5LU / GB | [N/P] |
Frühere [1998/22] | Für alle benannten Staaten KRAFT FOODS, INC. Three Lakes Drive Northfield, Illinois 60093 / US | ||
Für alle benannten Staaten MOLINS PLC 11 Tanners Drive Blakelands, Milton Keynes MK14 5LU / GB | Erfinder | 01 /
Seaward, David Robert 13 Westwood Way, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS / GB | 02 /
Whitlock, Peter 13 Westwood Way, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS / GB | 03 /
Martin, Simon 13 Westwood Way, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS / GB | 04 /
Bailey, Thomas William 13 Westwood Way, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS / GB | 05 /
Messing, Julian Gregory 13 Westwood Way, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS / GB | [1998/22] | Vertreter | Eyles, Christopher Thomas, et al W.P. Thompson & Co. 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | [N/P] |
Frühere [1998/22] | Eyles, Christopher Thomas, et al W.P. THOMPSON & CO. Celcon House 289-293 High Holborn London WC1V 7HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96308531.1 | 26.11.1996 | [1998/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0844179 | Datum: | 27.05.1998 | Sprache: | EN | [1998/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.1997 | Klassifikation | IPC: | B65B43/30 | [1998/22] | CPC: |
B65B43/16 (EP);
B65B43/30 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE [1999/28] |
Frühere [1999/22] | AT | ||
Frühere [1999/06] | (deleted) | ||
Frühere [1998/22] | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Öffnen von flachgelegten Beuteln | [1998/22] | Englisch: | Method of opening flattened bags | [1998/22] | Französisch: | Procédé pour l'ouverture de sachets repliés à plat | [1998/22] | Prüfungsverfahren | 27.03.1997 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 07.05.1997 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 28.11.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/43] | 27.05.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1999/43] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 25.02.1999 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | DE   M01   Gebühr entrichtet am   31.03.1999 | 25.02.1999 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.02.1999 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 25.02.1999 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1998 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2281516 (ROYAL THOMAS M) [A] 1-5,9,10,18 * the whole document *; | [A]US2932142 (WILLY SINDZINSKI) [A] 1,2 * column 1, line 44 - column 2, line 10; figures 1,2 *; | [A]DE4435294 (SIG SCHWEIZ INDUSTRIEGES [CH]) [A] 1,16 * column 2, lines 4-41; figure 1 * | vom Anmelder | GB1003768 | WO8803892 | US5279095 |