EP0779214 - Umreifungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.01.2001 [2001/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Illinois Tool Works Inc. 3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026 / US | [N/P] |
Frühere [1997/25] | Für alle benannten Staaten ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Illinois 60025 / US | Erfinder | 01 /
Bell, Lem 1912 Jethro Avenue Zion, Illinois / US | 02 /
Pearson, Tim 26076 Spring Grove Road Antioch, Illinois / US | [1997/25] | Vertreter | Rackham, Stephen Neil Gill Jennings & Every LLP Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Frühere [1997/25] | Rackham, Stephen Neil GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96309053.5 | 12.12.1996 | [1997/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950573326 | 15.12.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 573326 | [1997/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0779214 | Datum: | 18.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0779214 | Datum: | 02.07.1997 | [1997/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0779214 | Datum: | 02.02.2000 | Sprache: | EN | [2000/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.1997 | Klassifikation | IPC: | B65B13/22, B65B13/16, B65H26/02, B65H23/04 | [1997/25] | CPC: |
B65B13/22 (EP,US);
B24D15/00 (KR);
B65B13/16 (EP,US);
B65H23/048 (EP,US);
B65H26/02 (EP,US);
B65B2210/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1997/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Umreifungsvorrichtung | [1997/25] | Englisch: | Strapping machine | [1997/25] | Französisch: | Machine de cerclage | [1997/25] | Prüfungsverfahren | 24.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/10] | 15.05.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.10.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.07.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.11.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1603373 (OVALSTRAPPING INC) [A] 1* page 5, line 34 - page 6, line 97; figure - *; | [A]US5377477 (HABERSTROH JAMES A [US], et al) [A] 1 * column 3, line 30 - column 7, line 12; figure - * | vom Anmelder | US5287802 |