EP0773384 - Schutzflansch für Rollenlager, damit ausgerüstetes Lager und Herstellungsverfahren für einen Lagerring, der mit einem Schutzflansch versehen ist [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 11.09.2013 [2013/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SKF FRANCE 8, Avenue Réaumur F-92142 Clamart Cédex / FR | [1997/20] | Erfinder | 01 /
Coquelin, Jean Philippe 9, rue du Bois Morin 37100 Tours / FR | 02 /
Poulle, Thierry Le Chêne 37370 Neuvy-le-Roi / FR | 03 /
Ponson, Frédéric 14, rue A. Malraux 37230 Luynes / FR | [1997/20] | Vertreter | Casalonga, Axel Casalonga & Partners Bayerstrasse 73 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/20] | Casalonga, Axel BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE Morassistrasse 8 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96402338.6 | 04.11.1996 | [1997/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19950013277 | 09.11.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9513277 | [1997/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0773384 | Datum: | 14.05.1997 | Sprache: | FR | [1997/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0773384 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | FR | [2001/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.1997 | Klassifikation | IPC: | F16D23/14, F16C33/80 | [1997/20] | CPC: |
F16D23/14 (EP);
F16C33/783 (EP);
F16C33/785 (EP);
F16C33/7856 (EP);
F16C33/7876 (EP);
F16C33/7889 (EP);
F16C19/163 (EP);
F16C2361/43 (EP);
F16D2300/06 (EP);
F16D2300/08 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schutzflansch für Rollenlager, damit ausgerüstetes Lager und Herstellungsverfahren für einen Lagerring, der mit einem Schutzflansch versehen ist | [1997/20] | Englisch: | Protection flange for roller bearing, bearing equipped with it, and manufacturing method of a race ring equipped with a protection flange | [1997/20] | Französisch: | Flasque de protection pour roulement, roulement associé et procédé de fabrication d'une bague de roulement équipée d'un flasque de protection | [1997/20] | Prüfungsverfahren | 30.05.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/31] | 17.12.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.03.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.06.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.08.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.08.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2250043 (SKF IND TRADING & DEV [NL]) [A] 1 * the whole document *; | [DA]FR2607885 (VALEO [FR]) [DA] 1 * the whole document *; | [DA]FR2559861 (VALEO [FR]) [DA] 1 * the whole document * | vom Anmelder | FR2607885 | FR2559861 |