EP0765600 - Anlage zur dosierten Abgabe von Futter an mehrere Abgabestellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.10.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.11.1998 [1998/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vogl, Gerhard, Dipl.-Ing. Güttlfeld 153 A-4070 Eferding / AT | [1997/14] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1997/14] | Vertreter | Hübscher, Heiner, et al Spittelwiese 7 4020 Linz / AT | [N/P] |
Frühere [1997/14] | Hübscher, Heiner, Dipl.-Ing., et al Spittelwiese 7 4020 Linz / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96890133.0 | 12.08.1996 | [1997/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19950001600 | 27.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 160095 | AT19960000018U | 17.01.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 1896 U | [1997/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0765600 | Datum: | 02.04.1997 | Sprache: | DE | [1997/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.1996 | Klassifikation | IPC: | A01K5/02 | [1997/14] | CPC: |
A01K5/0216 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1997/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anlage zur dosierten Abgabe von Futter an mehrere Abgabestellen | [1997/14] | Englisch: | Installation for the dosed delivery of feed to a plurality of delivery points | [1997/14] | Französisch: | Installation pour le dosage et la distribution d'un mélange alimentaire dans des récipients différents | [1997/14] | Prüfungsverfahren | 10.09.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/45] | 19.01.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.05.1998 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1998/47] | 26.06.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1998/47] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1998 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0126240 (LOHMANN APPARATEBAU GMBH) [X] 1,5 * page 13; figure 1 *; | [X]AT384147B (LEO BÖHM GESELLSCHAFT M.B.H.) [X] 1,2 * abstract *; | [AD]EP0373147 (VOGL) [AD] 3,4 * column 7, line 26 - column 8, line 11; figures 1,2 *; | [AD]EP0595784 (VOGL) [AD] 1 * the whole document * |