EP0830094 - STEUERVORRICHTUNG FÜR DIE AUSGANGSLEISTUNG EINES ELEKTROCHIRURGISCHEN GENERATORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2004 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 15.12.2004 [2004/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sherwood Services AG Schwertstrasse 9 8201 Schaffhausen / CH | [N/P] |
Frühere [2000/20] | Für alle benannten Staaten Sherwood Services AG Schwertstrasse 9 8200 Schaffhausen / CH | ||
Frühere [2000/14] | Für alle benannten Staaten Sherwood Services AG Alpenstrasse 1 6300 Zug / CH | ||
Frühere [1998/13] | Für alle benannten Staaten VALLEYLAB, INC. 5920 Longbow Drive Boulder, Colorado 80301 / US | Erfinder | 01 /
PATERSON, William, G. 704 Eldora Place Longmont, CO 80501 / US | [1998/13] | Vertreter | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [2000/10] | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [1998/37] | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry, 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | ||
Frühere [1998/13] | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96915136.4 | 03.06.1996 | [1998/13] | WO1996IB00552 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950468950 | 06.06.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 468950 | [1998/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9639089 | Datum: | 12.12.1996 | Sprache: | EN | [1996/54] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0830094 | Datum: | 25.03.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.12.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0830094 | Datum: | 13.09.2000 | Sprache: | EN | [2000/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.12.1996 | Klassifikation | IPC: | A61B18/12 | [2000/18] | CPC: |
A61B18/1206 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/13] | A61B17/39 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, SE [1998/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERVORRICHTUNG FÜR DIE AUSGANGSLEISTUNG EINES ELEKTROCHIRURGISCHEN GENERATORS | [1998/13] | Englisch: | CONTROL APPARATUS FOR ELECTROSURGICAL GENERATOR POWER OUTPUT | [1998/13] | Französisch: | APPAREIL REGULATEUR DE LA PUISSANCE DE SORTIE D'UN GENERATEUR ELECTROCHIRURGICAL | [1998/13] | Eintritt in die regionale Phase | 19.12.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.12.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.12.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/13] | 30.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.06.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.11.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.03.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.05.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.05.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.09.2000 | BE | 13.09.2000 | CH | 13.09.2000 | FI | 13.09.2000 | LI | 13.09.2000 | NL | 13.09.2000 | DK | 13.12.2000 | SE | 13.12.2000 | GR | 15.12.2000 | [2004/51] |
Frühere [2003/46] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
NL | 13.09.2000 | ||
DK | 13.12.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
NL | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2002/02] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
CH | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
LI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2001/37] | AT | 13.09.2000 | |
BE | 13.09.2000 | ||
FI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2001/29] | BE | 13.09.2000 | |
FI | 13.09.2000 | ||
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2001/27] | BE | 13.09.2000 | |
SE | 13.12.2000 | ||
Frühere [2001/22] | BE | 13.09.2000 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4658820 (KLICEK MICHAEL S [US]) [A] 1* abstract *; | [A]WO9423659 (VALLEYLAB INC [US]) [A] 1 * abstract * |