EP0833561 - FUNGIZIDE WIRKSTOFFKOMBINATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.06.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.06.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.08.2000 [2000/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [1998/15] | Erfinder | 01 /
DUTZMANN, Stefan Kosenberg 10 D-40721 Hilden / DE | 02 /
STENZEL, Klaus Seesener Strasse 17 D-40595 Düsseldorf / DE | 03 /
SIEBERT, Reinhard Drosselweg 46 D-51467 Bergisch Gladbach / DE | 04 /
KRÄMER, Wolfgang Rosenkranz 25 D-51399 Burscheid / DE | [1998/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96917388.9 | 20.05.1996 | [1998/15] | WO1996EP02167 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995119710 | 30.05.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19519710 | [1998/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9638040 | Datum: | 05.12.1996 | Sprache: | DE | [1996/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0833561 | Datum: | 08.04.1998 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.12.1996 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0833561 | Datum: | 25.08.1999 | Sprache: | DE | [1999/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.12.1996 | Klassifikation | IPC: | A01N43/30, // (A01N43/30, 43:653) | [1998/15] | CPC: |
A01N43/30 (EP)
| C-Set: |
A01N43/30, A01N2300/00 (EP);
A01N43/30, A01N43/653 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1998/15] | Erstreckungsstaaten | LT | 30.12.1997 | LV | 30.12.1997 | SI | 30.12.1997 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNGIZIDE WIRKSTOFFKOMBINATIONEN | [1998/15] | Englisch: | FUNGICIDAL ACTIVE AGENT COMBINATIONS | [1998/15] | Französisch: | COMBINAISONS DE MATIERES ACTIVES FONGICIDES | [1998/15] | Eintritt in die regionale Phase | 30.12.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.12.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.12.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/15] | 25.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.12.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.02.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.05.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]EP0316970 (BAYER AG [DE]) [YD] 1-5* claim - *; | [YD]EP0627163 (BAYER AG [DE]) [YD] 1-5 * claim - * |