EP0835997 - KRAFTSTOFFEINSPRITZKONTROLLEINRICHTUNG FÜR EINEN MOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/16] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | ||
Frühere [2007/11] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | ||
Frühere [1998/16] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | Erfinder | 01 /
TOGAI, Kazuhide Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108 / JP | [1998/16] | Vertreter | Hano, Christian, et al v. Füner Ebbinghaus Finck Hano Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1998/16] | Hano, Christian, Dipl.-Ing., et al von Füner, Ebbinghaus, Finck, Patentanwälte, Mariahilfplatz 2 & 3 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96921092.1 | 26.06.1996 | [1998/16] | WO1996JP01768 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19950166710 | 30.06.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16671095 | [1998/16] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9702416 | Datum: | 23.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0835997 | Datum: | 15.04.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.01.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0835997 | Datum: | 14.03.2007 | Sprache: | EN | [2007/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 23.01.1997 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.2005 | Klassifikation | IPC: | F02D1/18, F02D41/40, F02M41/12 | [1998/16] | CPC: |
F02D1/18 (KR);
F02D41/1498 (EP,US);
F02D41/40 (KR);
F02D41/401 (EP,US);
F02D41/408 (EP,US);
F02M41/128 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [1998/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRAFTSTOFFEINSPRITZKONTROLLEINRICHTUNG FÜR EINEN MOTOR | [1998/16] | Englisch: | FUEL INJECTION TIMING CONTROL DEVICE FOR AN ENGINE | [1998/16] | Französisch: | DISPOSITIF DE REGULATION DU TEMPS D'INJECTION DE CARBURANT POUR UN MOTEUR | [1998/16] | Eintritt in die regionale Phase | 26.01.1998 | Übersetzung eingereicht | 26.01.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.01.1998 | Recherchengebühr entrichtet | 26.01.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.01.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 26.01.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/16] | 02.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.12.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.06.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | DE | 15.06.2007 | GB | 26.06.2007 | SE | 27.06.2007 | FR | 02.07.2007 | [2008/44] |
Frühere [2008/28] | DE | 15.06.2007 | |
GB | 26.06.2007 | ||
SE | 27.06.2007 | ||
Frühere [2008/26] | DE | 15.06.2007 | |
GB | 26.06.2007 | ||
Frühere [2008/12] | DE | 15.06.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4476832 (FUJIMORI KYOICHI [JP], et al) [A] 1 * figures 1,2 * * column 1, line 8 - column 2, line 2 * * column 4, line 37 - line 58 *; | [A]JPS57181941 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830202), vol. 007, no. 025, Database accession no. (M - 190), & JP57181941 A 19821109 (NIPPON DENSO KK) [A] 1 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPH0119059B ; | [Y]JPS56136141U ; | [A]JPS54163224 (DIESEL KIKI CO); | [A]JPS6339394U |