EP0835416 - VERBESSERTER WÄRMETAUSCHER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.02.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 20.08.2008 [2008/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Level Holding B.V. Panterlaan 20 5691 GD Son / NL | [N/P] |
Frühere [1998/16] | Für alle benannten Staaten LEVEL ENERGIETECHNIEK B.V. Panterlaan 20 5691 GD Son / NL | Erfinder | 01 /
VELTKAMP, Wessel, Bart Panterlaan 20 NL-5691 GD Son / NL | [1998/16] | Vertreter | Eveleens Maarse, Pieter, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Eveleens Maarse, Pieter, et al Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Frühere [1998/16] | Eveleens Maarse, Pieter, et al Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96921155.6 | 27.06.1996 | [1998/16] | WO1996NL00263 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19951000706 | 30.06.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1000706 | [1998/16] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9702461 | Datum: | 23.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0835416 | Datum: | 15.04.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.01.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0835416 | Datum: | 07.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.01.1997 | Klassifikation | IPC: | F28F3/08 | [1998/16] | CPC: |
F28D9/0037 (EP);
F28D21/0001 (EP);
F28F2250/102 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, NL, SE [1998/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTER WÄRMETAUSCHER | [1998/16] | Englisch: | HEAT EXCHANGER WITH IMPROVED CONFIGURATION | [1998/16] | Französisch: | ECHANGEUR THERMIQUE A CONFIGURATION AMELIOREE | [1998/16] | Eintritt in die regionale Phase | 23.01.1997 | Übersetzung eingereicht | 22.12.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.01.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.12.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1998/16] | 26.05.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.10.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]CH212268 (JENDRASSIK GEORG DIPL ING [HU]) [A] 1-23 * page 3, column L, line 28 - page 5, column L, line 31; figures 1-9 *; | [A]DE2226056 (LICENTIA GMBH) [A] 1-23* page 5, paragraph 1; figure 1 *; | [A]FR2315674 (FERODO SA [FR], et al) [A] 1-23 * page 2, line 27 - page 6, line 13; figures 1-6 *; | [X]DE3330254 (FARKAS GYOERGY DIPL ING [DE]) [X] 1-3 * the whole document *; | [XA]EP0208042 (HAMON IND [FR]) [X] 1-14 * column 3, line 32 - column 5, line 12 * * column 7, line 47 - column 8, line 21; figures 2,11 * [A] 15-23; | [A]EP0548604 (BALCKE DUERR AG [DE]) [A] 1-23 * column 4, line 6 - column 7, line 26; figures 1-3 *; | [A]DE4301296 (BREITLING PHILIPP DIPL ING [DE]) [A] 1-23 * the whole document * |