EP0838051 - IMPULSGEBER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.10.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.11.2006 [2006/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MTS SYSTEMS CORPORATION 14000 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-2290 / US | [1998/18] | Erfinder | 01 /
SMITH, Stephen, W. 108 Pinecroft Drive Raleigh, NC 27609 / US | [1998/18] | Vertreter | Vidon, Patrice Cabinet Vidon Technopole Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333 35703 Rennes Cedex 7 / FR | [N/P] |
Frühere [1998/18] | Vidon, Patrice Cabinet Patrice Vidon, Immeuble Germanium, 80, Avenue des Buttes-de-Coesmes 35700 Rennes / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96922585.3 | 26.06.1996 | [1998/18] | WO1996US10901 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950497210 | 30.06.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 497210 | [1998/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9702523 | Datum: | 23.01.1997 | Sprache: | EN | [1997/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0838051 | Datum: | 29.04.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.01.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0838051 | Datum: | 14.12.2005 | Sprache: | EN | [2005/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.01.1997 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.1999 | Klassifikation | IPC: | G06F1/04, H02M3/07 | [1999/50] | CPC: |
H02M3/07 (EP,US);
H03K17/063 (EP,US)
|
Frühere IPC [1998/18] | G06F1/04 | Benannte Vertragsstaaten | DE [1998/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMPULSGEBER | [1998/18] | Englisch: | PULSE GENERATOR | [1998/18] | Französisch: | GENERATEUR D'IMPULSIONS | [1998/18] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.1998 | Recherchengebühr entrichtet | 27.01.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.01.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 27.01.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/18] | 21.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.10.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.10.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.07.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.06.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.06.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2000 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   21.07.2000 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS63294254 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890328), vol. 13, no. 126, Database accession no. (E - 734), & JP63294254 A 19881130 (FUJI FACOM CORPORATION) [A] 1,3,7,11 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US5095223 (THOMAS ALEXANDER C [GB]) |