EP0883923 - UMHÜLLUNG MIT FLIESSBAREM MATERIAL UND VERSTÄRKUNGSKERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.08.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.05.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 03.07.2002 [2002/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [1998/51] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
CHOR, Lawrence, C. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
MOLITOR, Brian, K. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [1998/51] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1998/51] | Hilleringmann, Jochen, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner, Bahnhofsvorplatz 1 (Deichmannhaus) 50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96925268.3 | 28.06.1996 | [1998/51] | WO1996US11084 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960609361 | 01.03.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 609361 | [1998/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9732381 | Datum: | 04.09.1997 | Sprache: | EN | [1997/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0883923 | Datum: | 16.12.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.09.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0883923 | Datum: | 27.10.1999 | Sprache: | EN | [1999/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.09.1997 | Klassifikation | IPC: | H02G15/068, H02G15/184 | [1998/51] | CPC: |
H02G15/068 (EP,US);
H02G15/1833 (EP,US);
H02G15/184 (EP,US);
H02G15/103 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1998/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMHÜLLUNG MIT FLIESSBAREM MATERIAL UND VERSTÄRKUNGSKERN | [1998/51] | Englisch: | CLOSURE WITH FLOWABLE MATERIAL AND REINFORCING CORE | [1998/51] | Französisch: | FERMETURE COMPRENANT UN MATERIAU FLUIDE ET UNE AME RENFORCEE | [1998/51] | Eintritt in die regionale Phase | 21.08.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.08.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.08.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 21.08.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/51] | 20.01.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.04.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.07.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.06.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 27.10.1999 | [2002/27] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0035271 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1,13,17,20 * claims 1,11,20 *; | [A]FR2518837 (FABRICATION CABLES ELECT CIE G [FR]) [A] 1,13,17* page 14, line 1 - line 28; figure 2 *; | [AD]EP0424090 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [AD] 1-5,13,17,20 * abstract *; | [AD]DE3943296 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [AD] 1,13,17,20 * abstract *; | [A]WO9116564 (RAYCHEM CORP [US]) [A] 1,13,17,20 * page 10, paragraph 1; figures 1,7,8; claims 1,17 *; | [AD]EP0547656 (PIRELLI CAVI SPA [IT]) [AD] 1,13,17,20 * abstract *; | [AD]DE4417363 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [AD] 1,13,17,20 * abstract * |