EP0848659 - ROHRAUSKLEIDUNG UND VERFAHREN ZUM ANBRINGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.11.2000 [2000/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten St. Onge, Henri Stanislaus 226 Catalina Drive West Hill Ontario M1E 1B7 / CA | Für alle benannten Staaten St. Onge, Bryan 226 Catalina Drive West Hill Ontario M1E 1B7 / CA | [N/P] |
Frühere [1998/26] | Für alle benannten Staaten St. Onge, Henri Stanislaus 226 Catalina Drive West Hill, Ontario M1E 1B7 / CA | ||
Für alle benannten Staaten St. Onge, Bryan 226 Catalina Drive West Hill, Ontario M1E 1B7 / CA | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1998/26] | Vertreter | Brooks, Nigel Samuel Hill Hampton East Meon Petersfield, Hampshire GU32 1QN / GB | [N/P] |
Frühere [1998/26] | Brooks, Nigel Samuel Hill Hampton East Meon Petersfield Hampshire GU32 1QN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96926304.5 | 16.08.1996 | [1998/26] | WO1996CA00554 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19952156536 | 18.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2156536 | [1998/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9706941 | Datum: | 27.02.1997 | Sprache: | EN | [1997/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0848659 | Datum: | 24.06.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.02.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0848659 | Datum: | 15.12.1999 | Sprache: | EN | [1999/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.03.1997 | Klassifikation | IPC: | B29C63/34, F16L55/165, // B29K27:06 | [1998/26] | CPC: |
F16L55/1654 (EP,US);
B29C63/34 (EP,US);
B29C65/00 (EP,US);
B29K2027/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1998/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROHRAUSKLEIDUNG UND VERFAHREN ZUM ANBRINGEN | [1998/26] | Englisch: | PIPE LINER AND METHOD OF INSTALLATION | [1998/26] | Französisch: | REVETEMENT DE CANALISATION ET SON PROCEDE D'INSTALLATION | [1998/26] | Eintritt in die regionale Phase | 16.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.03.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.03.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/26] | 16.12.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.05.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.07.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.07.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.09.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4496499 (BRITTAIN PERRY N [CA], et al) [X] 1-12 * column 3, line 35 - column 4, line 9 * * column 6, line 26 - line 44 * * column 10, line 54 - column 11, line 56 *; | [PX]JPH08127069 ; | [A]WO8807154 (PERSSON KJELL [SE]) [A] 1,3,6-8,11,12 * page 5, line 6 - page 6, line 8 * * page 2, line 20 - line 24 * * figure 1 *; | [A]CA1164816 (DURATRON SYSTEMS LIMITED) [A] 1-3,6 * page 3, line 10 - line 27 * * figure -; claims 1-9 *; | [A]DE3129870 (ROGALSKI GUENTER) [A] 1,3,4 * page 12 - page 16 * * figure - *; | [A]WO9201189 (WAVIN BV [NL]) [A] 1,2,11 * page 2, line 11 - page 5, line 13 * * figure - * | [PX] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 96, no. 30, Database accession no. 96-295108, XP002022927 & JPH08127069 A 19960521 (TAKIRON KK) [PX] 1-12 * abstract * |