EP0791246 - SIGNALVERARBEITUNG MIT ABTASTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 24.09.2008 [2008/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [2008/39] |
Frühere [2001/51] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1997/35] | Für alle benannten Staaten PHILIPS ELECTRONICS N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
VAN DE PLASSCHE, Rudy, Johan Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
VENES, Arnoldus, Gerardus, Wilhelmus Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1997/35] | Vertreter | Groenendaal, Antonius W. M., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2002/31] | Groenendaal, Antonius Wilhelmus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | ||
Frühere [1997/35] | Kooiman, Josephus Johannes Antonius, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96927168.3 | 02.09.1996 | [1997/35] | WO1996IB00886 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19950202444 | 08.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 95202444 | [1997/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO9709787 | Datum: | 13.03.1997 | Sprache: | EN | [1997/12] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0791246 | Datum: | 27.08.1997 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.03.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0791246 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 03.04.1997 | Klassifikation | IPC: | H03M1/00, H03M1/36 | [1997/35] | CPC: |
H03M1/1245 (EP,US);
H03M1/00 (KR);
H03M1/141 (EP,US);
H03M1/203 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1997/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SIGNALVERARBEITUNG MIT ABTASTUNG | [1997/35] | Englisch: | SIGNAL PROCESSING WITH SAMPLING | [1997/35] | Französisch: | TRAITEMENT DE SIGNAUX AVEC ECHANTILLONNAGE | [1997/35] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/46] | 08.05.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.08.2000 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.02.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.06.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 19.12.2001 | IT | 19.12.2001 | DE | 20.03.2002 | [2008/06] |
Frühere [2006/14] | FR | 19.12.2001 | |
DE | 20.03.2002 | ||
Frühere [2003/30] | DE | 20.03.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5307067 (KIMURA HIROSHI [JP], et al) | [X] - IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, Volume SC-22, No. 6, December 1987, VAN DE GRIFT, "An 8-Bit Video ADC Incorporating Folding and Interpolation Techniques", pages 944-945. | Prüfung | US5248973 |