EP0843587 - VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DES DIOXIN- UND FURANGEHALTES IN OFENABGASEN UND NUTZUNG DER DABEI ANFALLENDEN FILTERSTÄUBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 09.06.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.06.2000 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 26.07.2000 [2000/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Solvay Soda Deutschland GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover / DE | [1999/51] |
Frühere [1998/22] | Für alle benannten Staaten Solvay Alkali GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover / DE | Erfinder | 01 /
BROCKHOFF, Reiner Obertalstrasse 7a D-45478 Mülheim / DE | 02 /
HARTMANN, Klaus Goldregenweg 46 D-41468 Neuss / DE | 03 /
HÖLTJE, Jens Neuer Weg 99 D-47803 Krefeld / DE | 04 /
KORTE, Hans-Jürgen Geibelstrasse 9 D-40235 Düsseldorf / DE | [1998/22] | Vertreter | Lauer, Dieter Solvay Pharmaceuticals GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [1998/22] | Lauer, Dieter, Dr. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96927659.1 | 02.08.1996 | [1998/22] | WO1996EP03407 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1995129649 | 11.08.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19529649 | DE1996121492 | 29.05.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19621492 | [1998/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9706876 | Datum: | 27.02.1997 | Sprache: | DE | [1997/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0843587 | Datum: | 27.05.1998 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.02.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.02.1997 | Klassifikation | IPC: | B01D53/70, C22B21/00 | [1998/22] | CPC: |
B01D53/70 (EP,US);
C22B21/0092 (EP,US);
C22B7/02 (EP,US);
B01D2251/304 (EP,US);
B01D2251/606 (EP,US);
B01D2253/102 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1998/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERMINDERUNG DES DIOXIN- UND FURANGEHALTES IN OFENABGASEN UND NUTZUNG DER DABEI ANFALLENDEN FILTERSTÄUBE | [1998/22] | Englisch: | PROCESS FOR REDUCING THE DIOXIN AND FURAN CONTENT IN WASTE GASES FROM FURNACES, AND USE OF THE FILTER DUSTS PRODUCED THEREBY | [1998/22] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT DE REDUIRE LA TENEUR EN DIOXINE ET EN FURANE DANS DES GAZ BRULES DE FOURS ET UTILISATION DES POUSSIERES DE FILTRAGE PRODUITES A CETTE OCCASION | [1998/22] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.1996 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.03.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/22] | 16.07.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.03.2000 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2000/30] | 16.03.2000 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2000/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2114417 (METALLGESELLSCHAFT AG, et al) [A] 1-7* the whole document *; | [A]US4368070 (FRACCHIA PIERLUIGI [IT]) [A] 1,7 * column 2, line 33 - column 4, line 14; figure . *; | [X]DE3941894 (STEINMUELLER GMBH L & C [DE]) [X] 1,2,5,6 * column 2, line 62 - column 4, line 9; figure 1; claims 1-10 *; | [A]DE4109991 (METALLWARENFABRIK STOCKACH GMBH) [A] 1-7 * the whole document *; | [PX]WO9527555 (AUSTRIA METALL [AT]) [PX] 1,2,4-7 * the whole document * |