EP0790904 - KURZTBANDDREHSCHALTER FÜR KRAFTFAHRZEUGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.03.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.03.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.05.2001 [2001/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VALEO ELECTRONIQUE 2 rue Fernand Pouillon 94042 Creteil Cédex / FR | [1997/35] | Erfinder | 01 /
LAGIER, Daniel 135, rue Ombraies F-92000 Nanterre / FR | [1997/35] | Vertreter | Gamonal, Didier, et al Valeo Management Services Propriété Industrielle 2 Rue Andrée Boulle B.P. 150 94004 Créteil / FR | [N/P] |
Frühere [1997/35] | Gamonal, Didier, et al Valeo Management Services Propriété Industrielle 2, rue André Boulle, B.P. 150 94004 Créteil / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96930229.8 | 09.09.1996 | [1997/35] | WO1996FR01376 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19950010691 | 07.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9510691 | [1997/35] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9709202 | Datum: | 13.03.1997 | Sprache: | FR | [1997/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0790904 | Datum: | 27.08.1997 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 13.03.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1997/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0790904 | Datum: | 24.05.2000 | Sprache: | FR | [2000/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.03.1997 | Klassifikation | IPC: | B60R16/02 | [1997/35] | CPC: |
B60R16/027 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, GB [1997/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KURZTBANDDREHSCHALTER FÜR KRAFTFAHRZEUGE | [1997/35] | Englisch: | ROTARY CONTACTOR WITH A SHORT STRIP, IN PARTICULAR FOR MOTOR VEHICLES | [1997/35] | Französisch: | CONTACTEUR TOURNANT A RUBAN COURT, NOTAMMENT POUR VEHICULES AUTOMOBILES | [1997/35] | Eintritt in die regionale Phase | 24.04.1997 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.04.1997 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.04.1997 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.04.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/35] | 16.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.01.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.01.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3908179 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1-5,13,14 * the whole document *; | [X]GB2282014 (YAZAKI CORP [JP]) [X] 1-4,13 * page 6, line 19 - page 8, line 34; figures 3A-5 *; | [A]US5171153 (KUBOTA KAZUHISA [JP], et al) [A] 1-5,13,14 * column 1, line 49 - column 3, line 59 * * column 4, line 28 - column 8, line 56; figures 1-7 *; | [A]EP0478455 (JAEGER [FR]) [A] 1-5,13,14 * column W *; | [A]WO9502263 (VALEO ELECTRONIQUE [FR], et al) [A] 1-14 * the whole document * |