EP0868119 - PFLANZEN MIT KONDITIONALES MÄNNLICHE FERTILITÄT UND VERFAHREN UND ZUZAMMENSETZUNGEN ZUR FRUCHTARKEITSWIEDERHERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 21.09.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WASHINGTON STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION Northeast 1615 Eastgate Boulevard Pullman, WA 99164-1802 / US | [1998/41] | Erfinder | 01 /
BROWSE, John, Anthony Route 1, Box 39A Palouse, WA 99161 / US | [1998/41] | Vertreter | Gowshall, Jonathan Vallance, et al Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Gowshall, Jonathan Vallance, et al Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [1998/41] | Gowshall, Jonathan Vallance, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96935888.6 | 20.09.1996 | [1998/41] | WO1996US15131 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19950004214 | 21.09.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 4214 | [1998/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9710703 | Datum: | 27.03.1997 | Sprache: | EN | [1997/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0868119 | Datum: | 07.10.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.03.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.03.1997 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2000 | Klassifikation | IPC: | A01H5/00, A01N3/00 | [1998/41] | CPC: |
A01N37/42 (EP);
A01H1/026 (EP,US);
A01N37/06 (EP);
A01N61/00 (EP);
C12N15/8243 (EP);
C12N15/8247 (EP);
C12N15/8289 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1998/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PFLANZEN MIT KONDITIONALES MÄNNLICHE FERTILITÄT UND VERFAHREN UND ZUZAMMENSETZUNGEN ZUR FRUCHTARKEITSWIEDERHERSTELLUNG | [1998/41] | Englisch: | CONDITIONALLY MALE-FERTILE PLANTS AND METHODS AND COMPOSITIONS FOR RESTORING THE FERTILITY THEREOF | [1998/41] | Französisch: | PLANTES A FECONDITE MALE CONDITIONNELLE ET PROCEDES ET COMPOSITIONS EN RETABLISSANT LA FECONDITE | [1998/41] | Eintritt in die regionale Phase | 21.04.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.04.1998 | Recherchengebühr entrichtet | 21.04.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.04.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.04.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 21.04.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/41] | 20.12.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 06.06.2002 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [2002/45] | 16.06.2002 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.09.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]US4686319 (SHIFRISS OVED [US]); | [Y]US4954158 (STAMMER CHARLES H [US]) | [Y] - PLANT CELL, May 1994, Vol. 6, FEYS et al., "Arabidopsis Mutants Selected for Resistance to the Phytotoxin Coronatine Are Male Sterile, Insensitive to Methyl Jasmonate and Resistant to a Bacterial Pathogen", pages 751-759. | [A] - PLANT BREEDING REVIEWS, 1985, Vol. 3, MICRAE, "Advances in Chemical Hybridization", pages 169-191. | [A] - PHYTOCHEMISTRY, February 1995, Vol. 38, No. 3, KNOFEL et al., "Jasmonates From Pine Pollen", pages 569-571. | vom Anmelder | US4654465 | US4727219 | WO9118512 | WO9318142 | US5356799 | US5432068 | US5436386 |