EP1015938 - VERFAHREN UND MATERIALIEN ZÜR BILDWEISEN ANORDNUNG VON GLEICHMASSIGEN ABSTANDSHALTERN IN FLACHBILDSCHIRMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2000/27] | VERFAHREN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMÄSSIGE ANORDNUNG UNIFORMER ABSTANDSHALTER FÜR FLACHBILDSCHIRME | ||
[2002/33] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.10.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2000/27] | Für alle benannten Staaten MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
STARAL, John, S. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
JALBERT, Claire, E. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 03 /
TOLBERT, William, A. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 04 /
WOLK, Martin, B. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 05 /
MARTENS, Allan, R. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 06 /
ISBERG, Thomas, A. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [2000/27] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2000/27] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96936858.8 | 23.10.1996 | [2000/27] | WO1996US16943 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19960671283 | 27.06.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 671283 | [2000/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9750016 | Datum: | 31.12.1997 | Sprache: | EN | [1997/57] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1015938 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1015938 | Datum: | 18.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.12.1997 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1339, B41M5/40 | [2000/27] | CPC: |
B41M5/42 (EP,US);
G02F1/1339 (KR);
B41M5/38207 (EP,US);
B41M5/46 (EP,US);
G02F1/13394 (EP,US);
B41M5/392 (EP,US);
B41M5/395 (EP,US);
B41M5/41 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
Y10S428/914 (EP,US);
Y10T428/24901 (EP,US);
Y10T428/24942 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US);
Y10T428/2817 (EP,US);
Y10T428/2826 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, NL [2000/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND MATERIALIEN ZÜR BILDWEISEN ANORDNUNG VON GLEICHMASSIGEN ABSTANDSHALTERN IN FLACHBILDSCHIRMEN | [2002/33] | Englisch: | PROCESS AND MATERIALS FOR IMAGEWISE PLACEMENT OF UNIFORM SPACERS IN FLAT PANEL DISPLAYS | [2000/27] | Französisch: | PROCEDE ET MATERIAUX POUR LA MISE EN PLACE SOUS FORME D'IMAGES DE SEPARATEURS UNIFORMES DANS DES AFFICHAGES A PANNEAUX PLAT | [2000/27] |
Frühere [2000/27] | VERFAHREN UND MATERIALIEN FÜR DIE BILDMÄSSIGE ANORDNUNG UNIFORMER ABSTANDSHALTER FÜR FLACHBILDSCHIRME | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.12.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.12.1998 | Prüfungsantrag gestellt [2000/27] | 28.11.2000 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.03.2001 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.01.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 21.05.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 01.07.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.10.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.10.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.09.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.10.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.10.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.10.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.12.2002 | BE | 18.12.2002 | CH | 18.12.2002 | FR | 18.12.2002 | IT | 18.12.2002 | LI | 18.12.2002 | NL | 18.12.2002 | DK | 18.03.2003 | ES | 27.06.2003 | [2008/06] |
Frühere [2006/14] | AT | 18.12.2002 | |
BE | 18.12.2002 | ||
CH | 18.12.2002 | ||
FR | 18.12.2002 | ||
LI | 18.12.2002 | ||
NL | 18.12.2002 | ||
DK | 18.03.2003 | ||
ES | 27.06.2003 | ||
Frühere [2004/04] | AT | 18.12.2002 | |
BE | 18.12.2002 | ||
CH | 18.12.2002 | ||
LI | 18.12.2002 | ||
NL | 18.12.2002 | ||
DK | 18.03.2003 | ||
ES | 27.06.2003 | ||
Frühere [2004/02] | AT | 18.12.2002 | |
BE | 18.12.2002 | ||
CH | 18.12.2002 | ||
LI | 18.12.2002 | ||
NL | 18.12.2002 | ||
DK | 18.03.2003 | ||
Frühere [2003/51] | AT | 18.12.2002 | |
BE | 18.12.2002 | ||
CH | 18.12.2002 | ||
LI | 18.12.2002 | ||
NL | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/39] | AT | 18.12.2002 | |
CH | 18.12.2002 | ||
LI | 18.12.2002 | ||
NL | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/37] | AT | 18.12.2002 | |
NL | 18.12.2002 | ||
Frühere [2003/30] | NL | 18.12.2002 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0163297 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 10 * page 5, line 01 - page 6, line 24 ** page 31, line 03 - page 37, line 09; figures 8,14 *; | [A]US4983429 (TAKAYANAGI TAKASHI [JP], et al) [A] 1,2 * column 1, line 59 - column 2, line 30 *; | [A]JPH07152038 (FUJI PHOTO FILM CO LTD) |