EP0865564 - UMLAUFVENTIL IM BOHRLOCH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.06.2002 [2002/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Smith International, Inc. 16470 Hardy Street Houston, TX 77205-0068 / US | [N/P] |
Frühere [2001/26] | Für alle benannten Staaten SMITH INTERNATIONAL, INC. 16740 Hardy Street Houston, TX 77205-0068 / US | ||
Frühere [1998/39] | Für alle benannten Staaten The Red Baron (Oil Tools Rental) Limited Blackness Avenue Altens Aberdeen AB1 4PG / GB | Erfinder | 01 /
McGARIAN, Bruce 23 East Glebe Stonehaven Aberdeen AB3 2HW / GB | 02 /
TULLOCH, Rory, McCrae 20 Ashley Park North Aberdeen AB1 6SF / GB | 03 /
BARR, Lawrence, Robert Barclayhill Steading East Findon Aberdeen AB12 4RL / GB | [1998/39] | Vertreter | Goodenough, Nigel A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1998/39] | Goodenough, Nigel A.A. Thornton & Co. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96940688.3 | 09.12.1996 | [1998/39] | WO1996GB03027 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19950025008 | 07.12.1995 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9525008 | [1998/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9721020 | Datum: | 12.06.1997 | Sprache: | EN | [1997/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0865564 | Datum: | 23.09.1998 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.06.1997 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1998/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0865564 | Datum: | 04.07.2001 | Sprache: | EN | [2001/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.06.1997 | Klassifikation | IPC: | E21B34/10 | [1998/39] | CPC: |
E21B23/006 (EP,US);
E21B21/002 (EP,US);
E21B21/103 (EP,US);
E21B34/102 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | FR, NL [1998/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UMLAUFVENTIL IM BOHRLOCH | [1998/39] | Englisch: | DOWN HOLE BYPASS VALVE | [1998/39] | Französisch: | SOUPAPE DE DERIVATION POUR FOND DE PUITS | [1998/39] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.1998 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.1998 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.1998 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.07.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.04.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/39] | 08.07.1998 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 26.11.1998 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 19.05.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.06.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.01.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.04.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.04.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US4298077 (EMERY MAURICE M) [X] 1,2,4-7,9,11 * column 6, line 36 - line 58 * * column 4, line 63 - column 5, line 2 * [Y] 8,10; | [Y]US5271461 (DECKER KENNETH L [US], et al) [Y] 8 * column 9, line 29 - line 40 * * column 10, line 26 - column 12, line 52 *; | [Y]USRE17424E (PIVOTO) [Y] 10 * page 2, line 20 - line 34 *; | [A]FR2659384 (UNGEMACH PIERRE [FR], et al) [A] 8 * page 2, line 25 - page 3, line 2 *; | [A]US4429755 (WILLIAMSON KIRK E [US]) [A] 10 * column 7, line 39 *; | [A]US4286659 (BOLDING JR BENSON H) [A] 10 * abstract *; | [A]US4791991 (MORRIS ARTHUR J [US], et al) [A] 10 * column A *; | [A]US4633952 (RINGGENBERG PAUL D [US]) [A] 1,11 * column 9, line 59 - column 10, line 19 *; | [A]US3823773 (NUTTER B) [A] 1,11 * column 3, line 7 - line 27 * * column 6, line 51 - line 61 *; | [A]US5443129 (BAILEY THOMAS F [US], et al) [A] 1,11 * column 7, line 19 - line 34 *; | [PX]WO9630621 (UWG LTD [GB], et al) [PX] 1,3-7,11 * page 6, line 4 - page 7, line 4 * * page 5, line 13 - line 17 * |