EP0943125 - ANSTEUERUNG VON ZWEI MONITOREN MIT ANZEIGEDATENÜBERTRAGUNG VIA FIFO-PUFFER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.08.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.10.2002 [2002/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SPEA Software GmbH Moosstrasse 18b D-82319 Starnberg / DE | [1999/38] | Erfinder | 01 /
BRENNER, Alfred Leo-Putz-Weg 19 D-82131 Gauting / DE | [1999/38] | Vertreter | Schoppe, Fritz Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Frühere [1999/38] | Schoppe, Fritz, Dipl.-Ing. Schoppe, Zimmermann & Stöckeler Patentanwälte Postfach 71 08 67 81458 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 96942316.9 | 03.12.1996 | [1999/38] | WO1996EP05381 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9825200 | Datum: | 11.06.1998 | Sprache: | DE | [1998/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0943125 | Datum: | 22.09.1999 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.06.1998 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1999/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0943125 | Datum: | 24.10.2001 | Sprache: | DE | [2001/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.06.1998 | Klassifikation | IPC: | G06F3/14 | [1999/38] | CPC: |
G06F3/1446 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE [1999/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANSTEUERUNG VON ZWEI MONITOREN MIT ANZEIGEDATENÜBERTRAGUNG VIA FIFO-PUFFER | [1999/38] | Englisch: | CONTROLLING TWO MONITORS WITH TRANSMISSION OF DISPLAY DATA USING A FIFO BUFFER | [1999/38] | Französisch: | COMMANDE DE DEUX UNITES DE CONTROLE AVEC TRANSMISSION DES DONNEES D'AFFICHAGE VIA UN TAMPON FIFO | [1999/38] | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.1999 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.1999 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.1999 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.11.1997 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 23.04.1999 | Prüfungsantrag gestellt [1999/38] | 23.04.1999 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 30.11.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.11.2000 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 29.03.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.07.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2002/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]JPH066724 ; | [Y]FR2528604 (TATSUMI DENSHI KOGYO KK [JP]) [Y] 1,3-5,9,10 * page 2, line 8 - page 6, line 28; figures 1-3 *; | [A]WO8802162 (COMVIEW AB [SE]) [A] 7,12 * siehe Zusammenfassung; page 4, line 10 - page 6, line 31; figures 1-3 *; | [A]US5138305 (TOMIYASU YUICHI [JP]) [A] 12* siehe Zusammenfassung; column 4, line 28 - line 66; figures 2,3 *; | [A]DE4404437 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,10 * siehe Zusammenfassung; column 1, line 37 - line 67; figure 1 *; | [A]US5488385 (SINGHAL DAVE M [US], et al) [A] 2 * siehe Zusammenfassung; column 4, line 9 - column 6, line 28; figures 1-3B * * column 7, line 26 - line 56 * | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940412), vol. 18, no. 205, Database accession no. (E - 1536), & JP06006724 A 00000000 (FUJITSU GENERAL LTD.) [Y] 1,3-5,9,10 * abstract * [A] 7,8 |