EP0799814 - Verfahren zur Hydrierung von aromatischen Verbindungen, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe an einen aromatischen Kern gebunden ist [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [1997/41] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
Rütter, Heinz, Dr. Am Bildstöck 15 67126 Hochdorf-Assenheim / DE | 02 /
Rühl, Thomas, Dr. Brunnengasse 17 67227 Frankenthal / DE | 03 /
Breitscheidel, Boris, Dr. Eduard-Goebel-Strasse 11 36043 Fulda / DE | 04 /
Henkelmann, Jochem, Dr. Bassermannstrasse 25 68165 Mannheim / DE | 05 /
Wettling, Thomas, Dr. Trifelsring 11 67117 Limburgerhof / DE | [1997/41] | Vertreter | Isenbruck, Günter, et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Eastsite One Seckenheimer Landstrasse 4 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1997/41] | Isenbruck, Günter, Dr., et al Patent- und Rechtsanwälte Bardehle-Pagenberg-Dost-Altenburg-Frohwitter-Geissler & Partner Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97101967.4 | 07.02.1997 | [1997/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19961004791 | 09.02.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19604791 | [1997/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0799814 | Datum: | 08.10.1997 | Sprache: | DE | [1997/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0799814 | Datum: | 19.11.1997 | [1997/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0799814 | Datum: | 20.09.2000 | Sprache: | DE | [2000/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.1997 | Klassifikation | IPC: | C07C29/20, C07C35/08, B01J23/46 | [1997/41] | CPC: |
B01J23/89 (EP,US);
B01J23/462 (EP,US);
C07C29/20 (EP,US);
C12C11/02 (EP,US);
C07C2601/14 (EP,US)
| C-Set: |
C07C29/20, C07C35/08 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [1997/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Hydrierung von aromatischen Verbindungen, in denen mindestens eine Hydroxylgruppe an einen aromatischen Kern gebunden ist | [1997/41] | Englisch: | Method for the hydrogenation of aromatic compounds containing at least one hydroxyl group bound to an aromatic nucleus | [1997/41] | Französisch: | Procédé pour la hydrogénation de composés aromatiques avec au moins un groupe hydroxyle lié à un noyau aromatique | [1997/41] | Prüfungsverfahren | 19.05.1998 | Prüfungsantrag gestellt [1998/29] | 25.05.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.11.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 28.02.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 13.03.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.06.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2023832 (SCHALLER ELECTRONIC) [X] 9,10 * Tabel V, catalyseur N, P * * Beispiel 7, catalyseur N1, N2, N3 *; | [X]DE2458587 (INST FRANCAIS DU PETROLE) [X] 9,10 * example 3 *; | [DX]DE2909663 (SHINETSU CHEMICAL CO, et al) [DX] 1-10 * claims 1-6,8 *; | [X]US4424162 (ROSEN BRUCE I [US]) [X] 9,10* Spalte 6, Catalyst D *; | [X]EP0147751 (SUED CHEMIE AG [DE]) [X] 9,10 * Seite 19, Katalysator K6 *; | [E]WO9710202 (BASF AG [DE]) [E] 9,10 * claim 8 * | vom Anmelder | PL137526 | US2927127 | DE2909663 | DE3401343 |