EP0822313 - Elektrische Schaltungsanordnung zur Ansteuerung mehrerer Antriebe für auf- und abwickelbare Behänge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.02.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.02.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.04.2003 [2003/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ernst Selve GmbH & Co. KG Werdohler Landstrasse 286 D-58513 Lüdenscheid / DE | [1998/06] | Erfinder | 01 /
Weiper, Jost Lohweg 34 57076 Siegen / DE | 02 /
Achenbach, Jens Am Gehäge 7 58515 Lüdenscheid / DE | 03 /
Hoffmann, Helmut Fasanenweg 3 57489 Drolshagen / DE | [1998/06] | Vertreter | Köchling, Conrad-Joachim, et al Patentanwälte Köchling, Döring PartG mbB Fleyer Strasse 135 58097 Hagen / DE | [N/P] |
Frühere [1998/06] | Köchling, Conrad-Joachim, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Conrad Köchling, Dipl.-Ing. Conrad-Joachim Köchling Fleyer Strasse 135 58097 Hagen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97104862.4 | 21.03.1997 | [1998/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1996130493 | 29.07.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19630493 | [1998/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0822313 | Datum: | 04.02.1998 | Sprache: | DE | [1998/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0822313 | Datum: | 24.11.1999 | [1999/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.10.1999 | Klassifikation | IPC: | H02K11/04, E06B9/68 | [1999/47] | CPC: |
E06B9/68 (EP)
|
Frühere IPC [1998/06] | E06B9/68 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1998/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrische Schaltungsanordnung zur Ansteuerung mehrerer Antriebe für auf- und abwickelbare Behänge | [1998/06] | Englisch: | Electrical switching arrangement for controlling several drives of windable and unwindable screens | [1998/06] | Französisch: | Dispositif de commande électrique pour le contrôle de plusieurs moteurs d'entraînement d'écrans enroulables et déroulables | [1998/06] | Prüfungsverfahren | 02.12.1999 | Prüfungsantrag gestellt [2000/04] | 02.04.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2003/16] | 05.11.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2003/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.02.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2002 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH611969 (LYSS SELECTRON AG) [A] 1 * page 3, column 2, line 28 - page 4, column 2, line 12 * * figures 1-3 *; | [A]EP0577201 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) [A] 1 * column 2, line 21 - column 3, line 36 * * figures 1-3 *; | [A]US5062032 (JACQUEL DOMINIQUE) [A] 1 * column 1, paragraph 1 * * column 2, line 56 - line 16 * * claim 1 * |