EP0803644 - Viertaktbrennkraftmaschine in V Bauart für Motorrad [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.05.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.05.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.06.2001 [2001/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUZUKI KABUSHIKI KAISHA 300 Takatsuka-Cho Hamamatsu-Shi Shizuoka-Ken / JP | [N/P] |
Frühere [1997/44] | Für alle benannten Staaten SUZUKI KABUSHIKI KAISHA 300 Takatsuka-Cho Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken / JP | Erfinder | 01 /
Iio, Hiroshi 3-10-30, Takabayashi Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken / JP | 02 /
Nakai, Hiroyuki 1334-3, Kaketsuka, Ryuyo-cho Iwata-gun, Shizuoka-ken / JP | [1997/44] | Vertreter | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Frühere [1997/44] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 97105569.4 | 03.04.1997 | [1997/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19960102885 | 24.04.1996 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10288596 | [1997/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0803644 | Datum: | 29.10.1997 | Sprache: | EN | [1997/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0803644 | Datum: | 05.07.2000 | Sprache: | EN | [2000/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.1997 | Klassifikation | IPC: | F02B61/02, F02F7/00 | [1997/44] | CPC: |
F02B61/02 (EP,US);
F02B75/22 (EP,US);
F02F7/006 (EP,US);
F02B2075/027 (EP,US);
F02B2075/1808 (EP,US);
F02B2275/18 (EP,US);
F02F2001/245 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [1997/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Viertaktbrennkraftmaschine in V Bauart für Motorrad | [1997/44] | Englisch: | Four-stroke-cycle v-type engine of motorcycle | [1997/44] | Französisch: | Moteur 4 temps à cylindres en V pour motocyclette | [1997/44] | Prüfungsverfahren | 03.04.1997 | Prüfungsantrag gestellt [1997/44] | 11.08.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.09.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.1999 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.12.1999 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.04.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3128052 (MASCHF AUGSBURG NUERNBERG AG) [A] 1* abstract * |