Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0806394 | Globale Akte | 12.11.1997 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP96810287 | 06.05.1996 | EP97106340 | 17.04.1997 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH1087213 | Globale Akte | 07.04.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP96810287 | 06.05.1996 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN1075037C | 21.11.2001 | C | CN1166447 | 03.12.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | EP96810287 | 06.05.1996 |